变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区花城大道85号2801房之自编04单元 | 广州市越秀区解放北路899号307室自编12房 | 2020-03-20 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-03-20 | |
具体经营项目申报 | 企业自有资金投资;信息技术咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;商务咨询服务; | 信息技术咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;商务咨询服务;企业自有资金投资;房地产开发经营;房地产咨询服务; | 2019-07-18 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-07-18 | |
监事备案 | 金剑 | 江曼婷 | 2019-07-01 |
经理备案 | 梁康 | 蔡鑫 | 2019-07-01 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-07-01 | |
董事备案 | 金晓辰,李欢,李玲,熊青,熊雄 | 李欢,李玲,熊青,熊雄 | 2019-07-01 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-07-17 |
具体经营项目申报 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);企业自有资金投资;商品零售贸易(许可审批类商品除外);投资咨询服务; | 企业自有资金投资;信息技术咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;商务咨询服务; | 2018-07-17 |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区东风中路418号2801房 | 广州市天河区花城大道85号2801房之自编04单元 | 2018-07-17 |
组织机构备案 | 邓韵(经理);李欢(董事);谭倩萍(监事);熊玲俐(董事);熊钦钦(董事);熊青(董事长);熊伟伟(董事); | 金剑(监事);金晓辰(董事);李欢(董事);李玲(董事);梁康(经理);熊青(董事长);熊雄(董事); | 2017-09-18 |
董事备案 | 邓韵,经理,选举,;李欢,董事,选举,;谭倩萍,监事,选举,;熊玲俐,董事,选举,;熊钦钦,董事,选举,;熊青,董事长,选举,是;熊伟伟,董事,选举,; | 金剑,监事,选举,;金晓辰,董事,选举,;李欢,董事,选举,;李玲,董事,选举,;梁康,经理,选举,;熊青,董事长,选举,是;熊雄,董事,选举,; | 2017-09-18 |
监事备案 | 邓韵,经理,选举,;李欢,董事,选举,;谭倩萍,监事,选举,;熊玲俐,董事,选举,;熊钦钦,董事,选举,;熊青,董事长,选举,是;熊伟伟,董事,选举,; | 金剑,监事,选举,;金晓辰,董事,选举,;李欢,董事,选举,;李玲,董事,选举,;梁康,经理,选举,;熊青,董事长,选举,是;熊雄,董事,选举,; | 2017-09-18 |
组织机构备案 | 邓韵,经理,选举,;李欢,董事,选举,;谭倩萍,监事,选举,;熊玲俐,董事,选举,;熊钦钦,董事,选举,;熊青,董事长,选举,是;熊伟伟,董事,选举,; | 金剑,监事,选举,;金晓辰,董事,选举,;李欢,董事,选举,;李玲,董事,选举,;梁康,经理,选举,;熊青,董事长,选举,是;熊雄,董事,选举,; | 2017-09-18 |
经理备案 | 邓韵(经理);李欢(董事);谭倩萍(监事);熊玲俐(董事);熊钦钦(董事);熊青(董事长);熊伟伟(董事); | 金剑(监事);金晓辰(董事);李欢(董事);李玲(董事);梁康(经理);熊青(董事长);熊雄(董事); | 2017-09-18 |
董事备案 | 邓韵(经理);李欢(董事);谭倩萍(监事);熊玲俐(董事);熊钦钦(董事);熊青(董事长);熊伟伟(董事); | 金剑(监事);金晓辰(董事);李欢(董事);李玲(董事);梁康(经理);熊青(董事长);熊雄(董事); | 2017-09-18 |
监事备案 | 邓韵(经理);李欢(董事);谭倩萍(监事);熊玲俐(董事);熊钦钦(董事);熊青(董事长);熊伟伟(董事); | 金剑(监事);金晓辰(董事);李欢(董事);李玲(董事);梁康(经理);熊青(董事长);熊雄(董事); | 2017-09-18 |
经理备案 | 邓韵,经理,选举,;李欢,董事,选举,;谭倩萍,监事,选举,;熊玲俐,董事,选举,;熊钦钦,董事,选举,;熊青,董事长,选举,是;熊伟伟,董事,选举,; | 金剑,监事,选举,;金晓辰,董事,选举,;李欢,董事,选举,;李玲,董事,选举,;梁康,经理,选举,;熊青,董事长,选举,是;熊雄,董事,选举,; | 2017-09-18 |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区东风中路418号2801房、2802房(仅限办公用途) | 广州市越秀区东风中路418号2801房 | 2017-03-28 |
更多>>视频联播