变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经理备案 | 陈长新 | 2019-06-11 | |
具体经营项目申报 | 贸易代理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);百货零售(食品零售除外);日用杂品综合零售;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;市场调研服务;货物检验代理服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);房地产开发经营;自有房地产经营活动;建筑物拆除; | 企业总部管理;企业自有资金投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资、开发、建设、经营管理物流设施;企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;市场调研服务;房地产开发经营;自有房地产经营活动;房地产中介服务;物业管理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);市政公用工程施工;市政设施管理;建筑物拆除(不含爆破作业); | 2018-12-06 |
监事备案 | 陈金宝,古丹妮,黄芳,辛小穗,张作述 | 朱乔冲,易武,张威,袁俊杰,罗伟斌 | 2018-12-06 |
股东变更 | 广州开发区国有资产监督管理局 | 广州经济技术开发区管理委员会 | 2018-12-06 |
注册资本(金)变更 | 60296.6794(万元) | 184621.3494(万元) | 2018-12-06 |
董事备案 | 陈福华,杜红丰,高建宏,郭杰锋,李泽洪,刘明,叶志强,钟夏阳 | 陈长虹,杨鸿校,曲怀远,彭新育,陈福华,古丹妮,陈长新 | 2018-12-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-12-06 | |
组织机构备案 | 陈金宝(监事);杜红丰(董事);高建宏(董事);古丹妮(监事);郭杰锋(董事);黄芳(监事);李泽洪(董事);刘明(董事);辛小穗(监事);许鸿生(董事长);叶志强(董事);张作述(监事);钟夏阳(董事); | 陈福华(董事长);陈金宝(监事);杜红丰(董事);高建宏(董事);古丹妮(监事);郭杰锋(董事);黄芳(监事);李泽洪(董事);刘明(董事);辛小穗(监事);叶志强(董事);张作述(监事);钟夏阳(董事); | 2017-08-15 |
董事备案 | 陈金宝,监事,委派,;杜红丰,董事,委派,;高建宏,董事,委派,;古丹妮,监事,委派,;郭杰锋,董事,委派,;黄芳,监事,委派,;李泽洪,董事,委派,;刘明,董事,委派,;辛小穗,监事,委派,;许鸿生,董事长,委派,是;叶志强,董事,委派,;张作述,监事,委派,;钟夏阳,董事,委派,; | 陈福华,董事长,委派,是;陈金宝,监事,委派,;杜红丰,董事,委派,;高建宏,董事,委派,;古丹妮,监事,委派,;郭杰锋,董事,委派,;黄芳,监事,委派,;李泽洪,董事,委派,;刘明,董事,委派,;辛小穗,监事,委派,;叶志强,董事,委派,;张作述,监事,委派,;钟夏阳,董事,委派,; | 2017-08-15 |
董事备案 | 陈金宝(监事);杜红丰(董事);高建宏(董事);古丹妮(监事);郭杰锋(董事);黄芳(监事);李泽洪(董事);刘明(董事);辛小穗(监事);许鸿生(董事长);叶志强(董事);张作述(监事);钟夏阳(董事); | 陈福华(董事长);陈金宝(监事);杜红丰(董事);高建宏(董事);古丹妮(监事);郭杰锋(董事);黄芳(监事);李泽洪(董事);刘明(董事);辛小穗(监事);叶志强(董事);张作述(监事);钟夏阳(董事); | 2017-08-15 |
组织机构备案 | 陈金宝,监事,委派,;杜红丰,董事,委派,;高建宏,董事,委派,;古丹妮,监事,委派,;郭杰锋,董事,委派,;黄芳,监事,委派,;李泽洪,董事,委派,;刘明,董事,委派,;辛小穗,监事,委派,;许鸿生,董事长,委派,是;叶志强,董事,委派,;张作述,监事,委派,;钟夏阳,董事,委派,; | 陈福华,董事长,委派,是;陈金宝,监事,委派,;杜红丰,董事,委派,;高建宏,董事,委派,;古丹妮,监事,委派,;郭杰锋,董事,委派,;黄芳,监事,委派,;李泽洪,董事,委派,;刘明,董事,委派,;辛小穗,监事,委派,;叶志强,董事,委派,;张作述,监事,委派,;钟夏阳,董事,委派,; | 2017-08-15 |
法定代表人变更 | 许鸿生 | 陈福华 | 2017-08-15 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-07-31 |
主营项目类别 | 批发业 | 商务服务业 | 2017-07-31 |
名称变更 | 广州开发区商业发展集团有限公司 | 知识城(广州)投资集团有限公司 | 2017-07-31 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-06-23 |
更多>>视频联播