变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区棠东东路3号B-420房 | 广州市天河区棠东东路3号401室 | 2020-06-11 |
股东名称变更 | 董路生,杭州金哲投资合伙企业(有限合伙),珠海横琴新合信息咨询合伙企业(有限合伙),西藏通美文化产业发展有限公司,深圳市前海麦达数字有限公司,杭州电魂创业投资有限公司,珠海横琴舜合投资中心(有限合伙),珠海市中观乾明投资管理有限公司,张君晖,共青城嘉恒创新投资合伙企业(有限合伙),宁波梅山保税港区名杰投资合伙企业(有限合伙) | 董路生,杭州金哲投资合伙企业(有限合伙),珠海横琴新合信息咨询合伙企业(有限合伙),西藏通美文化产业发展有限公司,深圳市前海麦达数字有限公司,杭州电魂创业投资有限公司,珠海横琴舜合信息咨询合伙企业(有限合伙),珠海市中观乾明投资管理有限公司,张君晖,共青城嘉恒创新投资合伙企业(有限合伙),宁波梅山保税港区名杰投资合伙企业(有限合伙) | 2020-06-11 |
董事备案 | 曹渡,葛敏海,蒋剑虎,李华煜,梁丽丽,曾奕扬,张君晖 | 葛敏海,蒋剑虎,李华煜,梁丽丽,曾奕扬,张君晖,陈耿涛 | 2020-06-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-06-11 | |
董事备案 | 曹渡,葛敏海,李华煜,梁丽丽,廖建中,曾奕扬,张君晖 | 蒋剑虎,曹渡,葛敏海,李华煜,梁丽丽,曾奕扬,张君晖 | 2019-05-13 |
股东名称变更 | 董路生,杭州金哲投资合伙企业(有限合伙),珠海横琴新合投资中心(有限合伙),西藏通美文化产业发展有限公司,深圳市前海麦达数字有限公司,杭州电魂创业投资有限公司,珠海横琴舜合投资中心(有限合伙),张君晖,共青城嘉恒创新投资合伙企业(有限合伙),珠海市中观乾明投资管理有限公司,宁波梅山保税港区名杰投资合伙企业(有限合伙) | 董路生,杭州金哲投资合伙企业(有限合伙),珠海横琴新合信息咨询合伙企业(有限合伙),西藏通美文化产业发展有限公司,深圳市前海麦达数字有限公司,杭州电魂创业投资有限公司,珠海横琴舜合投资中心(有限合伙),张君晖,共青城嘉恒创新投资合伙企业(有限合伙),珠海市中观乾明投资管理有限公司,宁波梅山保税港区名杰投资合伙企业(有限合伙) | 2019-05-13 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-05-13 | |
具体经营项目申报 | 电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;企业形象策划服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;科技信息咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);计算机网络系统工程服务;广告业;游戏软件设计制作;多媒体设计服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;软件开发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口; | 软件开发;广告业;商品批发贸易(许可审批类商品除外);游戏软件设计制作;技术进出口;信息系统集成服务;计算机技术开发、技术服务;计算机网络系统工程服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;信息技术咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);科技信息咨询服务;企业形象策划服务;多媒体设计服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;房屋租赁; | 2019-05-13 |
监事备案 | 梁丽丽,监事,选举,;张君晖,执行董事兼经理,选举,是; | 曹渡,董事,选举,;葛敏海,董事,选举,;梁杰,监事,选举,;梁丽丽,董事,选举,;刘东方,监事,选举,;刘伟,监事会主席,选举,;曾奕扬,董事,选举,;张君晖,董事长兼经理,选举,是; | 2017-10-25 |
组织机构备案 | 梁丽丽(监事);张君晖(执行董事兼经理); | 曹渡(董事);葛敏海(董事);梁杰(监事);梁丽丽(董事);刘东方(监事);刘伟(监事会主席);曾奕扬(董事);张君晖(董事长兼经理); | 2017-10-25 |
监事备案 | 梁丽丽(监事);张君晖(执行董事兼经理); | 曹渡(董事);葛敏海(董事);梁杰(监事);梁丽丽(董事);刘东方(监事);刘伟(监事会主席);曾奕扬(董事);张君晖(董事长兼经理); | 2017-10-25 |
董事备案 | 梁丽丽,监事,选举,;张君晖,执行董事兼经理,选举,是; | 曹渡,董事,选举,;董路生,,,;葛敏海,董事,选举,;梁杰,监事,选举,;梁丽丽,董事,选举,;刘东方,监事,选举,;刘伟,监事会主席,选举,;饶远,监事,选举,;曾奕扬,董事,选举,;张君晖,董事长兼经理,选举,是; | 2017-10-25 |
组织机构备案 | 梁丽丽,监事,选举,;张君晖,执行董事兼经理,选举,是; | 曹渡,董事,选举,;葛敏海,董事,选举,;梁杰,监事,选举,;梁丽丽,董事,选举,;刘东方,监事,选举,;刘伟,监事会主席,选举,;曾奕扬,董事,选举,;张君晖,董事长兼经理,选举,是; | 2017-10-25 |
董事备案 | 梁丽丽(监事);张君晖(执行董事兼经理); | 曹渡(董事);董路生;葛敏海(董事);梁杰(监事);梁丽丽(董事);刘东方(监事);刘伟(监事会主席);饶远(监事);曾奕扬(董事);张君晖(董事长兼经理); | 2017-10-25 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-10-24 |
股东变更 | 董路生;饶远;西藏通美文化产业发展有限公司;张君晖;珠海横琴舜合投资中心(有限合伙);珠海横琴新合投资中心(有限合伙);珠海市中观乾明投资管理有限公司; | 董路生;共青城嘉恒创新投资合伙企业(有限合伙);杭州电魂创业投资有限公司;杭州金哲投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区名杰投资合伙企业(有限合伙);饶远;西藏通美文化产业发展有限公司;张君晖;珠海横琴舜合投资中心(有限合伙);珠海横琴新合投资中心(有限合伙);珠海市中观乾明投资管理有限公司; | 2017-10-24 |
监事备案 | 贾涛,董事,选举,;梁杰,监事,选举,;梁丽丽,监事会主席,选举,;梁巧稚,董事,选举,;韦万,监事,选举,;叶金秋,董事,选举,;曾奕杨,董事,选举,;张君晖,董事长兼经理,选举,是; | 梁丽丽,监事,选举,;张君晖,董事长兼经理,选举,是; | 2016-09-08 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-09-08 |
董事备案 | 贾涛,董事,选举,;梁杰,监事,选举,;梁丽丽,监事会主席,选举,;梁巧稚,董事,选举,;韦万,监事,选举,;叶金秋,董事,选举,;曾奕杨,董事,选举,;张君晖,董事长兼经理,选举,是; | 董路生,,,;梁丽丽,监事,选举,;饶远,监事,选举,;张君晖,董事长兼经理,选举,是; | 2016-09-08 |
企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-09-08 |
更多>>视频联播