变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经理备案 | 陈宏伟,董事,委派,;陈万雄,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;梁锦汉,董事,委派,;石挺丰,董事兼经理,委派,;唐少雄,监事,委派,; | 陈宏伟,董事,委派,;黎劲林,董事兼经理,选举,;李军武,董事,委派,;莫晓明,副董事长,选举,;石挺丰,董事长,委派,是;唐少雄,监事,委派,; | 2017-09-01 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-09-01 |
法定代表人变更 | 陈万雄 | 石挺丰 | 2017-09-01 |
资金数额变更 | 23000.0000(单位:万元) | 33000.0000(单位:万元) | 2016-11-07 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-11-07 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-05-04 |
组织机构备案 | 蔡南树,董事,委派,;陈万雄,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;李迎建,董事,委派,;莫之平,监事,委派,;石挺丰,董事兼经理,委派,; | 陈宏伟,董事,委派,;陈万雄,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;梁锦汉,董事,委派,;石挺丰,董事兼经理,委派,;唐少雄,监事,委派,; | 2015-08-27 |
监事备案 | 蔡南树,董事,委派,;陈万雄,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;李迎建,董事,委派,;莫之平,监事,委派,;石挺丰,董事兼经理,委派,; | 陈宏伟,董事,委派,;陈万雄,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;梁锦汉,董事,委派,;石挺丰,董事兼经理,委派,;唐少雄,监事,委派,; | 2015-08-27 |
董事备案 | 蔡南树,董事,委派,;陈万雄,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;李迎建,董事,委派,;莫之平,监事,委派,;石挺丰,董事兼经理,委派,; | 陈宏伟,董事,委派,;陈万雄,董事长,委派,是;李军武,董事,委派,;梁锦汉,董事,委派,;石挺丰,董事兼经理,委派,;唐少雄,监事,委派,; | 2015-08-27 |
资金数额变更 | 3000.0000(单位:万元) | 23000.0000(单位:万元) | 2015-08-17 |
更多>>视频联播