变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所(经营场所)变更 | 广州市海珠区大干围路38号第五工业区11号楼第五层504室(仅限办公用途) | 广州市海珠区大干围路38号第五工业区11号楼第五层504室(仅限办公用途,不可作厂房使用) | 2017-10-26 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2017-10-26 |
具体经营项目申报 | 生物技术开发服务;药品研发;网络技术的研究、开发;健康科学项目研究、开发;医学研究和试验发展;营养健康咨询服务;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);广告业;企业管理咨询服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);预包装食品批发;许可类医疗器械经营;预包装食品零售;互联网药品交易服务; | 生物技术推广服务;药品研发;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);医学研究和试验发展;互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;网络技术的研究、开发;营养健康咨询服务;健康科学项目研究、开发;企业管理咨询服务;广告业;商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);家用美容、保健电器具制造;家用保健电器具设计开发;非许可类医疗器械经营;健康管理咨询服务(须经审批的诊疗活动、心理咨询除外,不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);健康科学项目研究成果转让;健康科学项目研究成果技术推广;亚健康调理(不含医疗服务,不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);女性健康调理中心(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);软件批发;软件开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;生物产品的研发(不含许可经营项目);医疗技术研发;生物诊断试剂及试剂盒的研发(不含许可审批项目);网络信息技术推广服务;医疗技术推广服务;互联网药品交易服务;许可类医疗器械经营;预包装食品零售;预包装食品批发;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准); | 2017-10-26 |
经理备案 | 吴中祥,执行董事兼经理,选举,是;徐春鹏,监事,选举,; | 吴勇强,执行董事兼经理,选举,;徐春鹏,监事,选举,; | 2017-10-26 |
住所(经营场所)变更 | 广州市海珠区大干围38号南华西企业集团公司第五工业区编10号楼2楼200室 | 广州市海珠区大干围路38号第五工业区11号楼第五层504室(仅限办公用途) | 2017-07-12 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-07-12 |
法定代表人变更 | 徐春鹏 | 吴中祥 | 2017-03-09 |
组织机构备案 | 吴中祥,监事,选举,;徐春鹏,执行董事兼经理,选举,是; | 吴中祥,执行董事兼经理,选举,是;徐春鹏,监事,选举,; | 2017-03-09 |
董事备案 | 吴中祥,监事,选举,;徐春鹏,执行董事兼经理,选举,是; | 吴中祥,执行董事兼经理,选举,是;徐春鹏,监事,选举,; | 2017-03-08 |
名称变更 | 广州助高健康管理有限公司 | 广州助高健康生物科技有限公司 | 2017-03-08 |
监事备案 | 吴中祥,监事,选举,;徐春鹏,执行董事兼经理,选举,是; | 吴中祥,执行董事兼经理,选举,;徐春鹏,监事,选举,是; | 2017-03-08 |
主营项目类别 | 商务服务业 | 科技推广和应用服务业 | 2017-03-08 |
具体经营项目申报 | 营养健康咨询服务;药品研发;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);医学研究和试验发展;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);广告业;商品信息咨询服务;网络技术的研究、开发;健康科学项目研究、开发;企业管理咨询服务;互联网药品交易服务;许可类医疗器械经营;预包装食品批发;预包装食品零售; | 生物技术开发服务;药品研发;网络技术的研究、开发;健康科学项目研究、开发;医学研究和试验发展;营养健康咨询服务;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);广告业;企业管理咨询服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);预包装食品批发;许可类医疗器械经营;预包装食品零售;互联网药品交易服务; | 2017-03-08 |
经理备案 | 吴中祥,监事,选举,;徐春鹏,执行董事兼经理,选举,是; | 吴中祥,执行董事兼经理,选举,;徐春鹏,监事,选举,是; | 2017-03-08 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-03-08 |
经理备案 | 变更前 | 2016-12-13 | |
董事备案 | 徐春鹏,监事,选举,-;余军,执行董事兼经理,选举,是; | 吴中祥,监事,选举,;徐春鹏,执行董事兼经理,选举,是; | 2016-12-13 |
监事备案 | 变更前 | 2016-12-13 | |
法定代表人变更 | 余军 | 徐春鹏 | 2016-12-13 |
经理备案 | 徐春鹏,监事,选举,-;余军,执行董事兼经理,选举,是; | 吴中祥,监事,选举,-;徐春鹏,执行董事兼经理,选举,是; | 2016-12-13 |
更多>>视频联播