变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 江苏臻诚投资有限责任公司,常州巨凝创业投资管理有限公司,常州创业投资集团有限公司,江苏九洲投资集团创业投资有限公司,常州高睿创业投资管理有限公司 | 江苏臻诚投资有限责任公司,常州巨凝万城创业投资有限公司,常州创业投资集团有限公司,江苏九洲投资集团创业投资有限公司,常州高睿创业投资管理有限公司 | 2021-08-26 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2020-06-11 | 2022-06-11 | 2020-09-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐清 | 刘志红 | 2018-05-25 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2017-06-11 | 2020-06-11 | 2017-06-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 应文禄 | 徐清 | 2016-09-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 江苏臻诚投资有限责任公司,常州巨凝创业投资有限公司,常州技术产权交易中心有限公司,江苏九洲投资集团创业投资有限公司,常州高睿创业投资管理有限公司 | 江苏臻诚投资有限责任公司,常州巨凝创业投资管理有限公司,常州创业投资集团有限公司,江苏九洲投资集团创业投资有限公司,常州高睿创业投资管理有限公司 | 2015-12-31 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 9696.000000 | 8888.000000 | 2015-08-04 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 12120.000000 | 9696.000000 | 2014-10-20 |
更多>>视频联播