变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经理备案 | 肖立 | 李雄晖 | 2021-08-02 |
董事备案 | 赵光南,邹少华,李泽洪,罗党论,肖立,张放,张晓中 | 李泽洪,罗党论,张放,张晓中,赵光南,邹少华,李雄晖 | 2021-08-02 |
董事备案 | 李泽洪,罗党论,肖立,张放,张晓中,赵光南 | 邹少华,李泽洪,罗党论,肖立,张放,张晓中,赵光南 | 2021-06-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-06-28 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-04-16 | |
董事备案 | 蓝建璇,李泽洪,罗党论,肖立,张放,张晓中 | 赵光南,李泽洪,罗党论,肖立,张放,张晓中 | 2021-04-16 |
经理备案 | 张晓中 | 肖立 | 2021-03-05 |
董事备案 | 蓝建璇,李泽洪,罗党论,沈群,王平,张放,张晓中 | 蓝建璇,李泽洪,罗党论,张放,张晓中,肖立 | 2021-03-05 |
法定代表人变更 | 沈群 | 张晓中 | 2021-03-05 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-08-20 | |
董事备案 | 蓝建璇,罗党论,沈群,张放,张晓中 | 李泽洪,蓝建璇,罗党论,沈群,张放,张晓中,王平 | 2020-08-20 |
董事备案 | 郭杰锋,蓝建璇,罗党论,张放,张晓中 | 沈群,蓝建璇,罗党论,张放,张晓中 | 2020-07-03 |
法定代表人变更 | 郭杰锋 | 沈群 | 2020-07-03 |
具体经营项目申报 | 企业自有资金投资;企业总部管理;工商咨询服务;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;政府采购咨询服务;政府采购代理(业务代理范围以政府采购代理机构资格证书所载明为准);房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);物业管理;建筑物拆除(不含爆破作业); | 企业财务咨询服务;仓储咨询服务;投资咨询服务;企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业总部管理;企业自有资金投资;房地产开发经营;物业管理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);煤炭及制品批发;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);钢材批发;钢材零售;石油制品批发(成品油、危险化学品除外);信息技术咨询服务;通用机械设备销售;机械配件批发;汽车销售; | 2020-06-03 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-06-03 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-08-13 | |
住所(经营场所)变更 | 广州经济技术开发区科学大道237号1101房 | 广州市黄埔区科学大道48号3318房 | 2019-08-13 |
监事备案 | 李永祺,彭明方,林炜浩,黄志平,张铙木 | 2018-11-22 | |
组织机构备案 | 郭杰锋,董事长,任命,是;张晓中,董事,任命,;张晓中,经理,任命,; | 郭杰锋,董事长,选举,是;蓝建璇,董事,任命,;罗党论,董事,任命,;张放,董事,任命,;张晓中,董事,任命,;张晓中,经理,任命,; | 2018-05-23 |
董事备案 | 郭杰锋(董事长);张晓中(董事);张晓中(经理); | 郭杰锋(董事长);蓝建璇(董事);罗党论(董事);张放(董事);张晓中(董事);张晓中(经理); | 2018-05-23 |
更多>>视频联播