变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 北京中铁诺德房地产开发有限公司,上海兴延巨阖投资管理中心(有限合伙) | 北京中铁诺德房地产开发有限公司,中铁建工集团有限公司 | 2021-05-07 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 苏州市吴中区木渎镇珠江南路999号3幢B282室 | 苏州市吴中区木渎镇丹枫路277号1号楼E2-1室 | 2019-08-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 北京中铁诺德房地产开发有限公司,上海兴延巨阖投资管理中心(有限合伙),中铁建工集团诺德投资有限公司 | 北京中铁诺德房地产开发有限公司,上海兴延巨阖投资管理中心(有限合伙) | 2019-03-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李晖 | 姜群 | 2017-06-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄俊泉 | 李晖 | 2016-11-18 |
更多>>视频联播