变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2019-08-15 | |||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-08-15 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-08-15 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:区诺; | 监事:江海波; | 2019-04-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:江海波; | 监事:区诺; | 2019-04-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:广州赋春居文化旅游有限公司、出资额:62500.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:广州昶欣投资有限公司、出资额:62500.000000、出资比例:100.000000; | 2019-03-26 |
其他事项备案 | 股东:广州赋春居文化旅游有限公司;工商联络员:陈晓; | 工商联络员:吴贵琴;股东:; | 2019-03-26 |
章程备案 | 2018-04-04 | 2019-03-22 | 2019-03-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:吴贵琴; | 监事:江海波; | 2018-10-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:张劲; | 总经理:陈晓; | 2018-04-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:陈晖; | 监事:吴贵琴; | 2018-04-08 |
其他事项备案 | 工商联络员:范佳昱;股东:深圳前海雪松金融服务有限公司;监事:陈晖; | 工商联络员:陈晓;股东:;监事:吴贵琴; | 2018-04-08 |
章程备案 | 2017-07-04 | 2018-04-04 | 2018-04-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳前海雪松金融服务有限公司、出资额:62500.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:广州赋春居文化旅游有限公司、出资额:62500.000000、出资比例:100.000000; | 2018-04-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:范佳昱;法定代表人:范佳昱; | 董事长:陈晓;法定代表人:陈晓; | 2017-11-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:范佳昱; | 执行董事:陈晓; | 2017-11-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:君华集团有限公司、出资额:62500.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:深圳前海雪松金融服务有限公司、出资额:62500.000000、出资比例:100.000000; | 2017-07-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2017-07-05 | ||
章程备案 | 2016-05-06 | 2017-07-04 | 2017-07-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:张劲;董事长:张劲; | 法定代表人:范佳昱;董事长:范佳昱; | 2017-05-26 |
更多>>视频联播