变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2024-04-22 | ||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省牛山北路**号牛山商务大厦****室 | 浙江省温州市鹿城区南汇街道三友路***号天悦苑**幢****室 | 2024-04-22 |
章程备案 | 详见2023年7月18日制订的公司章程 | 2023-07-19 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:唐翔;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:姚玉成;证件号码:******************;职位:董事;姓名:康勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:经理;姓名:胡伟彦;证件号码:******************;职位:监事;姓名:范炜;证件号码:******************;职位:董事;姓名:吴林;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:唐翔;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:康勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张亮;证件号码:******************;职位:董事;姓名:方琳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:经理;姓名:郭猛超;证件号码:******************;职位:监事;姓名:吴林;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2023-07-19 |
联络员备案 | 原联络员姓名:彭嘹望;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:****************** | 现联络员姓名:赵晗;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:****************** | 2022-07-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 唐翔 | 朱忠伟 | 2022-07-22 |
章程备案 | 2022年5月17日章程 | 2022-07-22 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:何军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:吴定金;证件号码:******************;职位:董事;姓名:唐翔;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:孟怡菲;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:经理;姓名:朱科;证件号码:******************;职位:监事;姓名:吴林;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:唐翔;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:姚玉成;证件号码:******************;职位:董事;姓名:康勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:经理;姓名:胡伟彦;证件号码:******************;职位:监事;姓名:范炜;证件号码:******************;职位:董事;姓名:吴林;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2022-07-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:保利发展控股集团股份有限公司;出资额:*****万;百分比:***%; | 企业名称:保利发展控股集团股份有限公司;出资额:*****万;百分比:***%; | 2022-07-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈刚 | 唐翔 | 2022-03-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:何军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:经理;姓名:朱科;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈刚;证件号码:******************;职位:董事长; | 姓名:何军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:吴定金;证件号码:******************;职位:董事;姓名:孟怡菲;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:经理;姓名:朱科;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈刚;证件号码:******************;职位:董事长; | 2021-11-29 |
章程备案 | 详见2021年11月2日公司章程 | 2021-11-29 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省葭沚街道杨家桥**号 | 浙江省温州市鹿城区牛山北路**号牛山商务大厦****室 | 2021-04-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:何军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:余琪;证件号码:******************;职位:董事;姓名:唐诗林;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:经理;姓名:潘志华;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王钰璘;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈刚;证件号码:******************;职位:董事长; | 姓名:何军;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:经理;姓名:朱科;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈刚;证件号码:******************;职位:董事长; | 2020-04-23 |
章程备案 | 2020-04-23 | ||
其他事项备案 | 原联络员姓名:彭嘹望;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:韦世全;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:彭嘹望;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:吴林;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-05-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:何军;证件号码:******************;职位:董事姓名:凌淑萍;证件号码:******************;职位:董事姓名:刘智慧;证件号码:******************;职位:董事姓名:刘智慧;证件号码:******************;职位:经理姓名:梁嘉怡;证件号码:******************;职位:监事姓名:陈冬桔;证件号码:******************;职位:董事姓名:陈刚;证件号码:******************;职位:董事长 | 姓名:何军;证件号码:******************;职位:董事姓名:余琪;证件号码:******************;职位:董事姓名:唐诗林;证件号码:******************;职位:董事姓名:朱忠伟;证件号码:******************;职位:经理姓名:潘志华;证件号码:******************;职位:董事姓名:王钰璘;证件号码:******************;职位:监事姓名:陈刚;证件号码:******************;职位:董事长 | 2019-05-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘智慧 | 陈刚 | 2019-05-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:保利房地产(集团)股份有限公司;出资额:*****万;百分比:***% | 企业名称:保利发展控股集团股份有限公司;出资额:*****万;百分比:***% | 2018-11-23 |
章程备案 | 增加党组织内容。 | 2018-04-28 |
更多>>视频联播