变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本(金)变更 | ***** | ***** | 2021-09-01 |
住所变更 | 萧山区北干街道金城路****号汇丰大厦**层 | 浙江省杭州市萧山区萧山区北干街道金城路****号汇丰大厦**层 | 2021-09-01 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:中建国际投资集团有限公司;出资额:*****万;百分比:**%;企业名称:中海建筑有限公司;出资额:****万;百分比:**%; | 企业名称:中建国际投资集团有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:中海建筑有限公司;出资额:****万;百分比:**%; | 2021-09-01 |
法定代表人变更 | 米翔 | 李肃 | 2021-09-01 |
经营范围变更 | 从事道路和市政基础设施工程、水利及环境和政府公共设施工程、城镇园林绿化工程的项目及项目咨询服务(以上涉及专业规定管理的项目按国家有关规定办理)** | 从事道路和市政基础设施工程、水利及环境和政府公共设施工程、城镇园林绿化工程的项目及项目咨询服务(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-09-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:曲利成;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李学劲;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李肃;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:米翔;证件号码:******************;职位:董事长; | 姓名:曲利成;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李肃;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:李肃;证件号码:******************;职位:董事;姓名:米翔;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:蒋靖;证件号码:******************;职位:董事; | 2020-09-17 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资额:*****万;百分比:**%;企业名称:深圳中海建筑有限公司;出资额:****万;百分比:**%; | 企业名称:中建国际投资集团有限公司;出资额:*****万;百分比:**%;企业名称:中海建筑有限公司;出资额:****万;百分比:**%; | 2020-09-17 |
高级管理人员备案 | 姓名:代辉宇;证件号码:******************;职位:董事姓名:曲利成;证件号码:******************;职位:监事姓名:杨卫东;证件号码:******************;职位:董事长姓名:米翔;证件号码:******************;职位:董事兼总经理 | 姓名:曲利成;证件号码:******************;职位:监事姓名:李学劲;证件号码:******************;职位:董事姓名:李肃;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:米翔;证件号码:******************;职位:董事长 | 2018-04-26 |
法定代表人变更 | 杨卫东 | 米翔 | 2018-04-26 |
出资日期备案 | 企业名称:深圳中海建筑有限公司;出资日期:企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资日期: | 企业名称:深圳中海建筑有限公司;出资日期:企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资日期: | 2018-01-19 |
出资比例备案 | 企业名称:深圳中海建筑有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资额:*****万;百分比:**% | 企业名称:深圳中海建筑有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:中建国际投资(中国)有限公司;出资额:*****万;百分比:**% | 2018-01-19 |
章程备案 | 增加第四章党组织(第十九条和第二十条) | 2018-01-19 | |
出资方式备案 | 2018-01-19 | ||
企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:董超;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:曲利成;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:董超;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:刘甜;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2017-04-20 |
高级管理人员备案 | 姓名:曾祥;证件号码:******************;职位:监事姓名:杨卫东;证件号码:******************;职位:董事长姓名:米翔;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:谭勇;证件号码:******************;职位:董事 | 姓名:代辉宇;证件号码:******************;职位:董事姓名:曲利成;证件号码:******************;职位:监事姓名:杨卫东;证件号码:******************;职位:董事长姓名:米翔;证件号码:******************;职位:董事兼总经理 | 2017-04-20 |
注册资本(金)变更 | 注册资本:*****万人民币元;股东:深圳中海建筑有限公司,****万;中建国际投资(中国)有限公司,*****万; | 注册资本:*****万人民币元;股东:深圳中海建筑有限公司,****万;中建国际投资(中国)有限公司,*****万; | 2016-06-12 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330181400007643组织机构代码证:586512440 | 统一社会信用代码:91330109586512440P | 2016-05-17 |
注册资本(金)变更 | 注册资本:*****万人民币元;实收资本:*****万人民币元;股东:深圳中海建筑有限公司,****万;中建国际投资(中国)有限公司,*****万; | 注册资本:*****万人民币元;实收资本:*万人民币元;股东:深圳中海建筑有限公司,****万;中建国际投资(中国)有限公司,*****万; | 2015-01-20 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人):吴明清;组织机构:李肃职务:总经理;米翔职务:副董事长;谭勇职务:董事;吴明清职务:董事长;曾祥职务:监事; | 法定代表人(负责人):杨卫东;组织机构:米翔职务:董事兼总经理;谭勇职务:董事;杨卫东职务:董事长;曾祥职务:监事; | 2014-11-07 |
更多>>视频联播