变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 段光管波刘兴明 | 张仁波鲁辉云管波 | 2021-08-02 |
章程备案 | 无 | 2019-12-26章程备案。 | 2020-02-25 |
法定代表人变更 | 罗小强 | 李绍祥 | 2018-11-14 |
联络员备案 | 管波***备案手机:*** | 管波***备案手机:*** | 2018-03-29 |
财务负责人 | 黎明*** | 杨钦*** | 2017-12-28 |
更多>>视频联播