变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙钶 | 石雨露 | 2021-12-31 |
其他事项备案 | 鲁山县农村信用合作联社 | 鲁山县农村信用合作联社 | 2021-12-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 景新生 | 孙钶 | 2019-12-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 高臣 | 景新生 | 2017-07-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐军定 | 高臣 | 2015-01-19 |
更多>>视频联播