变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
出资比例备案 | 企业名称:浙江浙商产融投资合伙企业(有限合伙);出资额:*******万;百分比:**.***%;企业名称:宁波新业涌金投资管理合伙企业(有限合伙);出资额:***万;百分比:*.***%; | 企业名称:浙江浙商产融投资合伙企业(有限合伙);出资额:*******万;百分比:**.***%;企业名称:宁波新业涌金投资管理合伙企业(有限合伙);出资额:***万;百分比:*.***%; | 2021-09-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:何斐;证件号码:******************;职位:董事;姓名:刘军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐益;证件号码:******************;职位:董事;姓名:方凌雅;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李辉;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨仁贵;证件号码:******************;职位:监事;姓名:沈利民;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王卫华;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:葛勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:虞松波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:邓小梅;证件号码:******************;职位:监事;姓名:邢建峰;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈洁;证件号码:******************;职位:监事;姓名:鲍立明;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:黄靖;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:何斐;证件号码:******************;职位:董事;姓名:刘军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐益;证件号码:******************;职位:董事;姓名:方凌雅;证件号码:******************;职位:董事;姓名:沈利民;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王卫华;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:翟剑锋;证件号码:******************;职位:董事;姓名:葛勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:虞松波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:邓小梅;证件号码:******************;职位:监事;姓名:邢建峰;证件号码:******************;职位:监事;姓名:郝鑫;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈洁;证件号码:******************;职位:监事;姓名:鲍立明;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:黄靖;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-09-02 |
高级管理人员备案 | 姓名:刘军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:方凌雅;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李辉;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨仁贵;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨炳伟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:沈利民;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王卫华;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:王晓秋;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王涌;证件号码:******************;职位:董事;姓名:莫剑荣;证件号码:******************;职位:监事;姓名:葛勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:董舟峰;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:邓小梅;证件号码:******************;职位:监事;姓名:马兴田;证件号码:******************;职位:董事;姓名:鲍立明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄靖;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:何斐;证件号码:******************;职位:董事;姓名:刘军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周敏;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐益;证件号码:******************;职位:董事;姓名:方凌雅;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李辉;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨仁贵;证件号码:******************;职位:监事;姓名:沈利民;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王卫华;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:葛勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:虞松波;证件号码:******************;职位:董事;姓名:邓小梅;证件号码:******************;职位:监事;姓名:邢建峰;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈洁;证件号码:******************;职位:监事;姓名:鲍立明;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:黄靖;证件号码:******************;职位:董事; | 2020-05-09 |
住所变更 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道宁泰路**号江宁大厦*幢*层 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路***-*-***-*室 | 2019-03-22 |
经营范围变更 | 实业投资;私募股权投资;受托企业资产管理;智能、软件技术开发、技术服务、成果转让;投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);财务信息咨询;市场调查;经济信息咨询(除商品中介);货物和技术的进出口业务;无需报经审批的一切合法项目**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 实业投资;私募股权投资;受托企业资产管理;智能、软件技术开发、技术服务、成果转让;投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);财务信息咨询;市场调查;经济信息咨询(除商品中介);货物和技术的进出口业务;销售:化工产品及原料(以上除危险化学品及易制毒原料)、钢材、金属制品、矿产品(除专控)、国家政策允许上市的食用农产品;无需报经审批的一切合法项目**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-11-02 |
更多>>视频联播