变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
工商登记联络员备案 | 李艳琦 | 2019-08-28 | |
换照 | 换照 | 2019-08-28 | |
负责人变更 | 石敏 | 廖群明 | 2019-08-28 |
隶属企业变更 | 企业名称:华林证券股份有限公司注册号/统一社会信用代码:915400001939663889 | 2019-08-28 | |
企业类型变更 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | 其他股份有限公司分公司(上市) | 2019-08-28 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区体育西路123号13楼B、D、E、F、G、H(自编) | 广州市天河区体育西路123号第13层E、F、G、H(自编)(仅限办公) | 2018-11-21 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区体育西路123号13楼B、D、E、F、G、H(自编) | 广州市天河区体育西路123号第13层E、F、G、H(自编)(仅限办公) | 2018-11-16 |
具体经营项目申报 | 证券经纪交易服务;代销金融产品;证券投资基金销售服务;证券和投资咨询; | 证券经纪;证券承销和保荐;证券资产管理;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资咨询;代销金融产品;证券投资基金代销; | 2017-12-01 |
负责人变更 | 吴德华 | 石敏 | 2017-10-30 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司分公司 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | 2016-04-28 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-04-28 |
名称变更 | 华林证券有限责任公司广州体育西路证券营业部 | 华林证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 2016-04-22 |
更多>>视频联播