变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-10-20 | |
名称变更 | 广东坤银投资管理集团有限公司 | 广东坤银泰铭投资集团有限公司 | 2020-10-20 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-08-18 | |
监事备案 | 严华 | 陈玲玲 | 2020-08-18 |
董事备案 | 陈远航,王胜,吴娇瑜 | 陈远航 | 2020-08-18 |
股东变更 | 李炳昆,王辉 | 王辉,陈远航 | 2020-03-04 |
董事备案 | 李炳昆,王胜,吴娇瑜 | 陈远航,王胜,吴娇瑜 | 2020-03-04 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-03-04 | |
资金数额变更 | 10000.0000(单位:万元) | 30000.0000(单位:万元) | 2018-06-07 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-06-07 |
资金数额变更 | 5000.0000(单位:万元) | 10000.0000(单位:万元) | 2018-01-08 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-06-22 |
董事备案 | 李炳昆,董事兼经理,,是;林英权,董事,,;王胜,董事长,,;严华,监事,,; | 李炳昆,董事兼经理,选举,是;王胜,董事长,选举,;吴娇瑜,董事,选举,;严华,监事,选举,; | 2015-11-06 |
组织机构备案 | 李炳昆,董事兼经理,,是;林英权,董事,,;王胜,董事长,,;严华,监事,,; | 李炳昆,董事兼经理,选举,是;王胜,董事长,选举,;吴娇瑜,董事,选举,;严华,监事,选举,; | 2015-11-06 |
更多>>视频联播