变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 严克胜,史志强,赖国戈,邱群,陶颖,马保杰 | 尹雪权,严克胜,赖国戈,邱群,陶颖,马保杰 | 2021-11-26 |
营业期限变更 | 2001-11-19至2021-11-19 | 2001-11-19至长期 | 2021-05-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-05-26 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-12-17 | |
股东变更 | 科学城(广州)投资集团有限公司,广东盈通网络投资有限公司 | 广东盈通网络投资有限公司,科学城(广州)信息科技集团有限公司 | 2020-12-17 |
监事备案 | 陈丽娇,钱皓 | 吴荣燊,陈丽娇 | 2020-08-20 |
监事备案 | 符英文,伍顶亮 | 钱皓,陈丽娇 | 2019-11-20 |
董事备案 | 范树鸿,李雪松,刘晓俊,邱群,杨建荣,张昉 | 邱群,赖国戈,严克胜,马保杰,史志强,陶颖 | 2019-11-20 |
股东名称变更 | 广东盈通网络投资有限公司;广州开发区建设发展集团有限公司; | 广东盈通网络投资有限公司;科学城(广州)投资集团有限公司; | 2017-11-30 |
股东变更 | 广东盈通网络投资有限公司;广州开发区建设发展集团有限公司; | 广东盈通网络投资有限公司;科学城(广州)投资集团有限公司; | 2017-11-30 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-11-30 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2016-06-27 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2014-07-11 |
组织机构备案 | 范树鸿,董事,委派,;符英文,监事,委派,;李雪松,董事,委派,;刘晓俊,董事,委派,;申力,董事长,委派,是;伍顶亮,监事,委派,;杨建荣,董事,委派,;张昉,董事,委派,; | 范树鸿,董事,委派,;符英文,监事,委派,;李雪松,董事,委派,;刘晓俊,董事,委派,;邱群,董事长,委派,是;伍顶亮,监事,委派,;杨建荣,董事,委派,;张昉,董事,委派,; | 2014-07-11 |
法定代表人变更 | 申力 | 邱群 | 2014-07-11 |
具体经营项目申报 | 传输网络基础设施的投资建设、营运;计算机软件产品开发;通信产品销售;对外承揽宽带接入工程;因特网接入服务;信息服务(按增值电信业务经营许可证附页限定的经营范围经营,凭有效的增值电信业务经营许可证经营);自有房屋出租。* | 软件开发;计算机网络系统工程服务;通信设备零售;对外承包工程业务;房屋租赁;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准); | 2014-07-11 |
更多>>视频联播