变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-10-11 | ||
章程备案 | 2018-07-31 | 2019-10-08 | 2019-10-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:梁斐;董事:石金顺;董事:曾军;董事:宋兵;董事长:陈刚; | 董事:程锐敏;董事:宋兵;董事长:陈刚;董事:陈磊甲;董事:陈晨; | 2018-10-12 |
章程备案 | 2017-10-20 | 2018-07-31 | 2018-08-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳朴素资本管理有限公司、出资额:150.000000、出资比例:15.000000;股东名称:深圳南山合力投资管理合伙企业(有限合伙)、出资额:200.000000、出资比例:20.000000;股东名称:深圳前海南山金融发展有限公司、出资额:320.000000、出资比例:32.000000;股东名称:中航国际投资有限公司、出资额:330.000000、出资比例:33.000000; | 股东名称:深圳市普泰投资发展有限公司、出资额:150.000000、出资比例:15.000000;股东名称:中航国际投资有限公司、出资额:330.000000、出资比例:33.000000;股东名称:深圳南山合力投资管理合伙企业(有限合伙)、出资额:200.000000、出资比例:20.000000;股东名称:深圳前海南山金融发展有限公司、出资额:320.000000、出资比例:32.000000; | 2018-08-09 |
章程备案 | 2016-11-27 | 2017-10-20 | 2017-10-30 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 凯晟南山股权投资基金管理(深圳)有限公司 | 中航南山股权投资基金管理(深圳)有限公司 | 2017-10-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:王晓华;监事:王青;董事:曾军;董事长:宋建鹏;董事:石金顺;董事:宋兵;董事:梁裴;总经理:宋兵; | 总经理:宋兵;董事:梁斐;监事:王晓华;董事:石金顺;董事:曾军;监事:王青;董事长:陈刚;董事:宋兵; | 2016-12-16 |
更多>>视频联播