变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙秀丹 | 周敏 | 2021-12-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙秀丹、周敏、罗亮亮、李晓晶、吴海燕、蒋玲、孙秀丹、祁龙飞、马俊 | 周敏、周敏、罗亮亮、钱军辅、吴海燕、蒋玲、宋成明、祁龙飞、马俊 | 2021-12-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 万团、周敏、姚刚、杨轶、潘东梅、邓进娥、万团、祁龙飞、马俊 | 孙秀丹、周敏、罗亮亮、杨轶、吴海燕、邓进娥、孙秀丹、祁龙飞、马俊 | 2020-06-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 罗伟敏、潘东梅、邓进娥、李建恒、常胜、刘海波、余静理、李刚 | 万团、周敏、姚刚、杨轶、潘东梅、邓进娥、万团、祁龙飞、马俊 | 2019-04-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘明月 | 常胜 | 2018-03-16 |
更多>>视频联播