变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2021-05-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中建国际投资(中国)有限公司:100%; | 中建国际投资集团有限公司:100%; | 2020-08-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘忠明、粟翼、陈桂锋、朱海明 | 王亮、万桂军、刘忠明、朱海明 | 2020-08-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孔博 | 朱海明 | 2019-10-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭笑 | 孔博 | 2018-01-17 |
更多>>视频联播