变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2019-08-16 | 2019-09-18 | 2019-09-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-09-23 | ||
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000 | 3600 | 2019-09-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-09-04 | ||
章程备案 | 2019-03-28 | 2019-08-16 | 2019-09-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-09-04 | ||
其他事项备案 | 2019-07-08 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-07-08 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:翁邦喜;总经理:刘洲岷; | 总经理:罗莹枫;监事:阮一薇; | 2019-04-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:翁邦喜;法定代表人:刘洲岷;总经理:刘洲岷; | 法定代表人:陈希;监事:阮一薇;总经理:罗莹枫; | 2019-04-17 |
2019-04-17 | |||
章程备案 | 2017-09-06 | 2019-03-28 | 2019-04-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:朱坤华; | 监事:翁邦喜; | 2017-12-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:任正黎、出资额:2250.000000、出资比例:75.000000;股东名称:朱坤华、出资额:750.000000、出资比例:25.000000; | 股东名称:潘清寿、出资额:600.000000、出资比例:20.000000;股东名称:陈希、出资额:1650.000000、出资比例:55.000000;股东名称:朱坤华、出资额:750.000000、出资比例:25.000000; | 2017-09-06 |
章程备案 | 2017-03-16 | 2017-09-06 | 2017-09-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:任正黎;董事:阮一薇;董事:任正黎;董事:陈希; | 执行董事:陈希; | 2017-09-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:江艳君;执行董事:阮一薇;总经理:张唐聪; | 总经理:刘洲岷;董事:任正黎;董事:阮一薇;董事长:任正黎;监事:朱坤华;董事:陈希; | 2017-05-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:江艳君;总经理:张唐聪;董事长:阮一薇;法定代表人:阮一薇; | 总经理:刘洲岷;其他董事:任正黎;其他董事:阮一薇;董事长:任正黎;法定代表人:刘洲岷;监事:朱坤华;其他董事:陈希; | 2017-05-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:张唐聪、出资额:990.000000、出资比例:99.000000;股东名称:江艳君、出资额:10.000000、出资比例:1.000000; | 股东名称:任正黎、出资额:2250.000000、出资比例:75.000000;股东名称:朱坤华、出资额:750.000000、出资比例:25.000000; | 2017-03-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:张唐聪;股东:江艳君;工商联络员:张唐聪;董事长:张唐聪;法定代表人:张唐聪; | 股东:;法定代表人:阮一薇;股东:;工商联络员:阮一薇;董事长:阮一薇; | 2017-03-22 |
更多>>视频联播