变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:喻驰;董事:刘志奎;监事:刘文飞;董事:郭琥泉;董事:程克洲;董事:钱靖捷;监事:刘强;董事:林少明;董事:梁彤; | 监事:刘文飞;董事:程克洲;监事:刘强;监事:肖少俊;董事:郭琥泉;董事:喻驰;董事:钱靖捷;董事:刘志奎;董事:林少明; | 2017-10-26 |
其他事项备案 | 91440300599058056R | 2017-01-13 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2017-01-13 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-10-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市兴业融资担保有限公司、出资额:6000.000000、出资比例:40.000000;股东名称:深圳一德投资管理集团有限公司、出资额:9000.000000、出资比例:60.000000; | 股东名称:深圳市兴业融资担保有限公司、出资额:4000.000000、出资比例:40.000000;股东名称:深圳一德投资管理集团有限公司、出资额:6000.000000、出资比例:60.000000; | 2016-08-26 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 15000 | 10000 | 2016-08-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:郭琥泉;监事:刘文飞;董事:钱靖捷;董事:梁彤;董事:谢熹煌;监事:喻驰;总经理:钱靖捷;监事:刘强;董事:程克洲;董事长:林木雄;董事:林少明; | 董事:钱靖捷;总经理:钱靖捷;董事:郭琥泉;董事长:林木雄;董事:程克洲;监事:刘强;董事:梁彤;董事:刘志奎;监事:刘文飞;董事:林少明;监事:喻驰; | 2016-05-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳一德集团有限公司、出资额:5250.000000、出资比例:35.000000;股东名称:深圳市兴业融资担保有限公司、出资额:6000.000000、出资比例:40.000000;股东名称:深圳市德恒达投资有限公司、出资额:3750.000000、出资比例:25.000000; | 股东名称:深圳市兴业融资担保有限公司、出资额:6000.000000、出资比例:40.000000;股东名称:深圳一德投资管理集团有限公司、出资额:9000.000000、出资比例:60.000000; | 2016-03-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:胡立;董事长:林木雄;董事:程克洲;总经理:胡立;监事:刘文飞;董事:谢熹煌;监事:郭琥泉;董事:梁彤;监事:刘强;董事:钱靖捷;董事:林少明; | 总经理:钱靖捷;董事:谢熹煌;监事:刘文飞;董事长:林木雄;监事:刘强;董事:钱靖捷;监事:喻驰;董事:梁彤;董事:林少明;董事:程克洲;董事:郭琥泉; | 2016-03-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:谢熹煌;董事长:林木雄;董事:林木雄;董事:钱靖捷;董事:胡立;董事:程克洲;董事:林少鸿;监事:郭琥泉;总经理:胡立;监事:刘文飞;董事:梁彤;监事:刘强; | 董事:林少明;董事:梁彤;董事:程克洲;董事长:林木雄;总经理:胡立;监事:刘强;董事:钱靖捷;监事:刘文飞;董事:胡立;监事:郭琥泉;董事:谢熹煌; | 2015-05-08 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 创业投资管理、为创业投资企业提供创业管理服务、股权投资、高新技术信息咨询、企业管理、投资咨询(不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目);投资高新技术项目(具体项目另行申报);代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(以上不含国家禁止、限制项目)。^ | 创业投资管理、为创业投资企业提供创业管理服务、股权投资、期权投资、资产管理计划投资、银行理财产品投资、保险产品投资(不含金融、证券、保险等业务)、基金份额及投资合同约定的其它投资标的投资(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);高新技术信息咨询、企业管理、投资咨询(不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目);投资高新技术项目(具体项目另行申报);代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(以上不含国家禁止、限制项目)。^ | 2015-01-29 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-01-29 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳市一德兴业创业投资有限公司 | 深圳市一德兴业创新投资有限公司 | 2015-01-29 |
实收资本变更 | 5500 | 10000 | 2014-12-10 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-11-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:程克洲;董事:张顺;董事:王志雄;董事:梁彤;董事:林木雄;监事:全莉;监事:郭琥泉;总经理:林木雄;董事:谢熹煌;董事:林少鸿;监事:刘文飞;董事:金戈;监事:刘一平;董事长:谢熹煌; | 董事:胡立;监事:郭琥泉;总经理:胡立;监事:刘强;董事:梁彤;董事:钱靖捷;董事:程克洲;董事长:林木雄;董事:林木雄;董事:谢熹煌;监事:刘文飞;董事:林少鸿; | 2014-11-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:谢熹煌;监事:程克洲;其他董事:谢熹煌;其他董事:张顺;其他董事:金戈;其他董事:王志雄;其他董事:梁彤;法定代表人:谢熹煌;监事:全莉;其他董事:林木雄;监事:郭琥泉;其他董事:林少鸿;监事:刘文飞;总经理:林木雄;监事:刘一平; | 法定代表人:林木雄;其他董事:谢熹煌;其他董事:程克洲;其他董事:林少鸿;总经理:胡立;其他董事:胡立;董事长:林木雄;监事:郭琥泉;其他董事:梁彤;其他董事:钱靖捷;其他董事:林木雄;监事:刘强;监事:刘文飞; | 2014-11-06 |
实收资本变更 | 4200 | 5500 | 2014-08-01 |
更多>>视频联播