变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
股东变更 | 广州轩诚新创股权投资合伙企业(有限合伙),李峰,麦涛,珠海暴龙众旺投资合伙企业(有限合伙) | 李峰,麦涛,珠海暴龙众旺投资合伙企业(有限合伙) | 2021-07-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-07-26 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-08-26 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区兴民路222号之一(自编C1栋办公楼)3202房 | 广州市天河区兴民路222号之一3202室(仅限办公) | 2019-08-26 |
资金数额变更 | 1030.9280(单位:万元) | 1900.0000(单位:万元) | 2018-07-11 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-07-11 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-01-15 |
资金数额变更 | 1000.0000(单位:万元) | 1030.9280(单位:万元) | 2018-01-15 |
股东变更 | 李峰;麦涛;珠海暴龙众旺投资合伙企业(有限合伙); | 广州轩诚新创股权投资合伙企业(有限合伙);李峰;麦涛;珠海暴龙众旺投资合伙企业(有限合伙); | 2018-01-12 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-01-12 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区沙太路银利街22号I栋3层304A之二房(仅限办公用途) | 广州市天河区兴民路222号之一(自编C1栋办公楼)3202房 | 2017-01-12 |
具体经营项目申报 | 资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;投资咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务; | 资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务; | 2016-05-10 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-05-10 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-02-02 |
具体经营项目申报 | 资产管理(不含许可审批项目);企业管理咨询服务;投资咨询服务;投资管理服务;企业财务咨询服务; | 资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;投资咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务; | 2016-02-02 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2015-12-08 |
监事备案 | 邓小靓,监事,选举,;麦涛,执行董事兼经理,选举,是; | 李峰,监事,选举,;麦涛,执行董事兼经理,选举,是; | 2015-12-08 |
组织机构备案 | 邓小靓,监事,选举,;麦涛,执行董事兼经理,选举,是; | 李峰,监事,选举,;麦涛,执行董事兼经理,选举,是; | 2015-12-08 |
更多>>视频联播