变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
股东备案 | 郭立力,董事;李恩恩,监事;李阳华,董事;林祥波,监事长;欧永敬,董事;钱红伟,董事;谭顺萍,监事;张丽燕,监事;张水标,监事;朱伟文,董事长,总经理 | 陈亮,董事,总经理;邓俊生,监事;郭立力,董事;朱伟文,董事长,总经理,董事 | 2020-05-15 |
股东备案 | 郭立力,董事;李恩恩,监事;李阳华,董事;林祥波,监事长;欧永敬,董事;钱红伟,董事;谭顺萍,监事;张丽燕,监事;张水标,监事;朱伟文,董事长,总经理 | 陈亮,董事,总经理;邓俊生,监事;郭立力,董事;朱伟文,董事长,董事 | 2020-05-15 |
经营范围变更 | 市政建设项目投资,路网交通基础设施建设、水网基础设施建设、环境治理业,水源及供水设施建筑,市政道路工程建筑,公路工程建筑,房屋建筑业,公共设施管理业,广告业,停车服务,咨询与调查,工程管理服务。 | 市政建设项目投资,路网交通基础设施建设、水网基础设施建设、环境治理业,水源及供水设施建筑,市政道路工程建筑,公路工程建筑,房屋建筑业,公共设施管理业,广告业,停车服务,咨询与调查,工程管理服务;物业管理;房地产租赁经营。 | 2020-05-15 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2020-05-15 |
住所变更 | 英德市英城金子山大道行政中心综合楼210室 | 英德市英城教育路与梅花路交界司法局原办公室2楼201-206室 | 2020-02-25 |
经营范围变更 | 市政建设项目投资,路网交通基础设施建设、水网基础设施建设、环境治理业,水源及供水设施建筑,市政道路工程建筑,公路工程建筑,房屋建筑业,公共设施管理业,广告业,停车服务。 | 市政建设项目投资,路网交通基础设施建设、水网基础设施建设、环境治理业,水源及供水设施建筑,市政道路工程建筑,公路工程建筑,房屋建筑业,公共设施管理业,广告业,停车服务,咨询与调查,工程管理服务。 | 2018-11-05 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2018-11-05 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2018-08-20 |
注册资本(金)变更 | 3000.000000 | 85000.000000 | 2018-08-20 |
经营范围变更 | 市政建设项目投资,路网交通基础设施建设、水网基础设施建设、环境治理业,水源及供水设施建筑,市政道路工程建筑,公路工程建筑,房屋建筑业。 | 市政建设项目投资,路网交通基础设施建设、水网基础设施建设、环境治理业,水源及供水设施建筑,市政道路工程建筑,公路工程建筑,房屋建筑业,公共设施管理业,广告业,停车服务。 | 2018-08-20 |
章程备案 | 章程 | 2017-12-07 | |
股东备案 | 李恩恩,监事;李阳华,董事;林祥波,监事长;欧永敬,董事;钱红伟,董事;谭顺萍,监事;王莉,董事;张丽燕,监事;张水标,监事;朱伟文,董事长,总经理 | 郭立力,董事;李恩恩,监事;李阳华,董事;林祥波,监事长;欧永敬,董事;钱红伟,董事;谭顺萍,监事;张丽燕,监事;张水标,监事;朱伟文,董事长,总经理 | 2017-12-07 |
股东变更 | 股东发生变更 | 2017-12-07 | |
企业类型变更 | 1110 | 1152 | 2017-12-07 |
法定代表人变更 | 张海滨 | 朱伟文 | 2017-08-01 |
股东备案 | 李恩恩,监事;李阳华,董事;林祥波,监事长;欧永敬,董事;钱红伟,董事;谭顺萍,监事;张海滨,董事;张丽燕,监事;张水标,监事;朱伟文,董事长,总经理 | 李恩恩,监事;李阳华,董事;林祥波,监事长;欧永敬,董事;钱红伟,董事;谭顺萍,监事;王莉,董事;张丽燕,监事;张水标,监事;朱伟文,董事长,总经理 | 2017-08-01 |
股东备案 | 李恩恩,监事;李阳华,董事;林祥波,监事长;欧永敬,董事;钱红伟,董事;谭顺萍,监事;张海滨,董事长;张丽燕,监事;张水标,监事;朱伟文,董事,总经理 | 李恩恩,监事;李阳华,董事;林祥波,监事长;欧永敬,董事;钱红伟,董事;谭顺萍,监事;张海滨,董事;张丽燕,监事;张水标,监事;朱伟文,董事长,总经理 | 2017-08-01 |
更多>>视频联播