变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:肖术军; | 执行董事:张长青; | 2018-06-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:肖术军;董事长:肖术军; | 法定代表人:张长青;董事长:张长青; | 2018-06-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:宋卫京、出资额:1500.000000、出资比例:15.000000;股东名称:马俊、出资额:2000.000000、出资比例:20.000000;股东名称:肖术军、出资额:1000.000000、出资比例:10.000000;股东名称:徐英力、出资额:2000.000000、出资比例:20.000000;股东名称:深圳市华农世纪资产管理有限公司、出资额:3500.000000、出资比例:35.000000; | 股东名称:刘建军、出资额:2000.000000、出资比例:20.000000;股东名称:深圳市华农世纪资产管理有限公司、出资额:3500.000000、出资比例:35.000000;股东名称:肖术军、出资额:1000.000000、出资比例:10.000000;股东名称:王成、出资额:3500.000000、出资比例:35.000000; | 2018-03-26 |
章程备案 | 2017-10-27 | 2018-03-22 | 2018-03-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:马俊; | 总经理:王成; | 2018-03-26 |
2017-11-08 | |||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:马俊、出资额:3000.000000、出资比例:30.000000;股东名称:徐英力、出资额:2000.000000、出资比例:20.000000;股东名称:宋卫京、出资额:1500.000000、出资比例:15.000000;股东名称:深圳市华农世纪资产管理有限公司、出资额:3500.000000、出资比例:35.000000; | 股东名称:马俊、出资额:2000.000000、出资比例:20.000000;股东名称:宋卫京、出资额:1500.000000、出资比例:15.000000;股东名称:肖术军、出资额:1000.000000、出资比例:10.000000;股东名称:深圳市华农世纪资产管理有限公司、出资额:3500.000000、出资比例:35.000000;股东名称:徐英力、出资额:2000.000000、出资比例:20.000000; | 2017-10-27 |
章程备案 | 2017-03-06 | 2017-10-27 | 2017-10-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:马俊;总经理:宋卫京; | 总经理:马俊;监事:宋卫丽; | 2017-06-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:薛朋;法定代表人:薛朋; | 法定代表人:肖术军;董事长:肖术军; | 2017-04-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:薛朋; | 执行董事:肖术军; | 2017-04-26 |
2017-04-26 | |||
章程备案 | 2016-03-15 | 2017-03-06 | 2017-03-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:宋卫京、出资额:7000.000000、出资比例:70.000000;股东名称:马俊、出资额:3000.000000、出资比例:30.000000; | 股东名称:宋卫京、出资额:1500.000000、出资比例:15.000000;股东名称:徐英力、出资额:2000.000000、出资比例:20.000000;股东名称:深圳市华农世纪资产管理有限公司、出资额:3500.000000、出资比例:35.000000;股东名称:马俊、出资额:3000.000000、出资比例:30.000000; | 2017-03-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:吴佳伟;董事长:吴佳伟;监事:马俊;总经理:宋卫京; | 法定代表人:薛朋;总经理:宋卫京;监事:马俊;董事长:薛朋; | 2016-05-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:吴佳伟;总经理:宋卫京;监事:马俊; | 总经理:宋卫京;执行董事:薛朋;监事:马俊; | 2016-05-17 |
其他事项备案 | 工商联络员:宋卫京; | 工商联络员:薛朋; | 2016-05-11 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-03-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:宋卫京;法定代表人:宋卫京;监事:马俊;董事长:宋卫京; | 董事长:吴佳伟;法定代表人:吴佳伟;监事:马俊;总经理:宋卫京; | 2016-03-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:马俊;执行董事:宋卫京;总经理:宋卫京; | 执行董事:吴佳伟;总经理:宋卫京;监事:马俊; | 2016-03-15 |
更多>>视频联播