变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程 | 新章程 | 2021-09-18 |
高级管理人员备案 | 禾益康,执行董事;周伯君,监事;禾益康,经理 | 周伯君,执行董事兼经理;禾益康,监事 | 2021-09-18 |
法定代表人变更 | 禾益康 | 周伯君 | 2021-09-18 |
章程备案 | 章程 | 2021-06-24 | |
住所变更 | 佛山市禅城区祖庙街道朝东村大塘涌47号丰收街青创社区项目1座1楼1层自编436号(住所申报)2016-01-1900:00:00.02017-01-1800:00:00.0 | 佛山市禅城区祖庙街道朝安南路丰收街1座二层202-L(住所申报)2018-10-2500:00:00.02020-10-2400:00:00.0 | 2021-06-24 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2018-11-12 |
住所变更 | 佛山市禅城区祖庙街道朝东村大塘涌47号丰收街青创社区项目1座1楼1层自编436号(住所申报) | 佛山市禅城区祖庙街道朝安南路丰收街1座二层202-L(住所申报) | 2018-11-12 |
经营期限(营业期限)变更 | 2016-02-06 | 2018-11-12 | |
章程备案 | 章程 | 2018-04-16 | |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2018-04-16 |
经营期限(营业期限)变更 | 2016-02-06 | 2018-04-16 | |
住所变更 | 广州市越秀区东风中路389号2201房自编A1 | 佛山市禅城区祖庙街道朝东村大塘涌47号丰收街青创社区项目1座1楼1层自编436号(住所申报) | 2018-04-16 |
高级管理人员备案 | 禾益康,执行董事,经理;周伯君,监事 | 禾益康,执行董事;禾益康,经理;周伯君,监事 | 2018-04-16 |
更多>>视频联播