变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李舜(监事会主席),狄辉(董事),胡永旺(董事),陈方睿(监事),陈光(董事兼总经理),钟峰雨(董事长),高祥芝(监事),杨秋宝(董事) | 李舜(监事会主席),胡永旺(董事),陈方睿(监事),王元博(监事),陈光(董事兼总经理),钟峰雨(董事长),苗华欣(董事),杨秋宝(董事) | 2021-05-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李舜(监事会主席),狄辉(董事),赵峰(副董事长),陈方睿(监事),陈光(董事兼总经理),钟峰雨(董事长),高祥芝(监事),杨秋宝(董事) | 李舜(监事会主席),狄辉(董事),胡永旺(董事),陈方睿(监事),陈光(董事兼总经理),钟峰雨(董事长),高祥芝(监事),杨秋宝(董事) | 2021-01-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 武建宏(董事长),李舜(监事会主席),狄辉(董事),赵峰(副董事长),陈方睿(监事),陈光(董事兼总经理),高祥芝(监事),杨秋宝(董事) | 李舜(监事会主席),狄辉(董事),赵峰(副董事长),陈方睿(监事),陈光(董事兼总经理),钟峰雨(董事长),高祥芝(监事),杨秋宝(董事) | 2019-11-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董宏宇 | 陈光 | 2018-11-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 武建宏(董事长),王泽浩(董事),狄辉(董事),赵峰(副董事长),董宏宇(经理,董事兼总经理),陈方睿(监事),钟峰雨(监事会主席),高祥芝(监事) | 武建宏(董事长),李舜(监事会主席),狄辉(董事),赵峰(副董事长),陈方睿(监事),陈光(董事兼总经理),高祥芝(监事),杨秋宝(董事) | 2018-11-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 武建宏(董事长),王泽浩(董事),狄辉(董事),翟海峰(副董事长),董宏宇(总经理,董事长),陈方睿(监事),钟峰雨(监事会主席),高祥芝(监事) | 武建宏(董事长),王泽浩(董事),狄辉(董事),赵峰(副董事长),董宏宇(总经理),陈方睿(监事),钟峰雨(监事会主席),高祥芝(监事) | 2018-02-06 |
行业代码变更 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | 市政道路工程建筑 | 2018-02-06 |
更多>>视频联播