变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 谢建谊 | 张品龙 | 2020-11-05 |
换照 | 换照 | 2020-03-04 | |
负责人变更 | 凌雪梅 | 谢建谊 | 2020-03-04 |
负责人变更 | 陈家莹 | 凌雪梅 | 2017-01-18 |
负责人变更 | 李玉群 | 陈家莹 | 2015-01-19 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 谢建谊 | 张品龙 | 2020-11-05 |
换照 | 换照 | 2020-03-04 | |
负责人变更 | 凌雪梅 | 谢建谊 | 2020-03-04 |
负责人变更 | 陈家莹 | 凌雪梅 | 2017-01-18 |
负责人变更 | 李玉群 | 陈家莹 | 2015-01-19 |
更多>>视频联播