变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-04-12 | |
注册资本(金)变更 | 50000万元(人民币) | 100000万元(人民币) | 2021-04-12 |
董事备案 | 陈志毅,郭盛,胡在新,李丹杨,刘忱,杨海燕,周东利 | 陈志毅,郭盛,胡在新,李丹杨,杨海燕,周东利,何军 | 2021-04-12 |
资金数额变更 | 20000.0000(单位:万元) | 50000.0000(单位:万元) | 2018-09-12 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-09-12 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-07-10 |
具体经营项目申报 | 小额贷款业务(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准); | 小额贷款业务(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准)(仅限分支机构经营);投资咨询服务;企业财务咨询服务; | 2017-03-14 |
组织机构备案 | 陈志毅,董事,选举,;郭盛,董事,选举,;何智韬,董事,选举,;胡在新,董事长,选举,是;李丹杨,董事,选举,;刘忱,监事,选举,;陆临,经理,选举,;陶俊秀,监事,选举,;吴定金,监事会主席,选举,;杨海燕,董事,选举,;周东利,董事,选举,; | 陈志毅,董事,选举,;郭盛,董事,选举,;胡在新,董事长,选举,是;黎波,监事,选举,;李丹杨,董事,选举,;刘忱,董事,选举,;陆临,经理,选举,;陶俊秀,监事,选举,;吴定金,监事会主席,选举,;杨海燕,董事,选举,;周东利,董事,选举,; | 2017-03-14 |
董事备案 | 陈志毅(董事);郭盛(董事);何智韬(董事);胡在新(董事长);李丹杨(董事);刘忱(监事);陆临(经理);陶俊秀(监事);吴定金(监事会主席);杨海燕(董事);周东利(董事); | 陈志毅(董事);郭盛(董事);胡在新(董事长);黎波(监事);李丹杨(董事);刘忱(董事);陆临(经理);陶俊秀(监事);吴定金(监事会主席);杨海燕(董事);周东利(董事); | 2017-03-14 |
监事备案 | 陈志毅(董事);郭盛(董事);何智韬(董事);胡在新(董事长);李丹杨(董事);刘忱(监事);陆临(经理);陶俊秀(监事);吴定金(监事会主席);杨海燕(董事);周东利(董事); | 陈志毅(董事);郭盛(董事);胡在新(董事长);黎波(监事);李丹杨(董事);刘忱(董事);陆临(经理);陶俊秀(监事);吴定金(监事会主席);杨海燕(董事);周东利(董事); | 2017-03-14 |
组织机构备案 | 陈志毅(董事);郭盛(董事);何智韬(董事);胡在新(董事长);李丹杨(董事);刘忱(监事);陆临(经理);陶俊秀(监事);吴定金(监事会主席);杨海燕(董事);周东利(董事); | 陈志毅(董事);郭盛(董事);胡在新(董事长);黎波(监事);李丹杨(董事);刘忱(董事);陆临(经理);陶俊秀(监事);吴定金(监事会主席);杨海燕(董事);周东利(董事); | 2017-03-14 |
监事备案 | 陈志毅,董事,选举,;郭盛,董事,选举,;何智韬,董事,选举,;胡在新,董事长,选举,是;李丹杨,董事,选举,;刘忱,监事,选举,;陆临,经理,选举,;陶俊秀,监事,选举,;吴定金,监事会主席,选举,;杨海燕,董事,选举,;周东利,董事,选举,; | 陈志毅,董事,选举,;郭盛,董事,选举,;胡在新,董事长,选举,是;黎波,监事,选举,;李丹杨,董事,选举,;刘忱,董事,选举,;陆临,经理,选举,;陶俊秀,监事,选举,;吴定金,监事会主席,选举,;杨海燕,董事,选举,;周东利,董事,选举,; | 2017-03-14 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-03-14 |
董事备案 | 陈志毅,董事,选举,;郭盛,董事,选举,;何智韬,董事,选举,;胡在新,董事长,选举,是;李丹杨,董事,选举,;刘忱,监事,选举,;陆临,经理,选举,;陶俊秀,监事,选举,;吴定金,监事会主席,选举,;杨海燕,董事,选举,;周东利,董事,选举,; | 陈志毅,董事,选举,;郭盛,董事,选举,;胡在新,董事长,选举,是;黎波,监事,选举,;李丹杨,董事,选举,;刘忱,董事,选举,;陆临,经理,选举,;陶俊秀,监事,选举,;吴定金,监事会主席,选举,;杨海燕,董事,选举,;周东利,董事,选举,; | 2017-03-14 |
更多>>视频联播