变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2022-02-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 梁恢立、何继军、林海波、郑国庆、叶晓琳、邓江宁、罗珊馨、赖汉逵、李常臻 | 凌莉、梁恢立、何继军、林海波、叶晓琳、赖汉逵、李常臻、赖汉逵、冯德富 | 2020-12-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何继军、谢子颖、韦洲民、林海波、罗珊馨、郑国庆、叶晓琳、邓江宁、罗珊馨 | 梁恢立、何继军、林海波、郑国庆、叶晓琳、邓江宁、罗珊馨、赖汉逵、李常臻 | 2020-06-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谭全强 | 何继军 | 2019-07-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谭全强、谢子颖、韦洲民、林海波、罗珊馨、郑国庆、叶晓琳、邓江宁、罗珊馨 | 何继军、谢子颖、韦洲民、林海波、罗珊馨、郑国庆、叶晓琳、邓江宁、罗珊馨 | 2019-07-09 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5000 | 25000.000000 | 2016-12-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 罗珊馨;邓江宁;叶晓琳;郑国庆;罗珊馨;林海波;韦洲民;谢子颖;吴一升; | 罗珊馨;邓江宁;叶晓琳;郑国庆;罗珊馨;林海波;韦洲民;谢子颖;谭全强; | 2015-06-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴一升 | 谭全强 | 2015-06-18 |
更多>>视频联播