变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-02-24 | |
工商登记联络员备案 | 黄楷源 | 2021-02-24 | |
监事备案 | 杜琼,王爱华,张翔 | 张翔,张志东,王爱华 | 2021-02-24 |
董事备案 | 陈同合,卢荣,王恕慧,吴勇高,张耀南 | 张耀南,卢荣,王恕慧,吴勇高,颜康富 | 2021-02-24 |
法定代表人变更 | 苏亮瑜 | 王恕慧 | 2019-06-28 |
董事备案 | 陈同合,卢荣,苏亮瑜,谭思马,吴勇高,张耀南 | 卢荣,王恕慧,谭思马,吴勇高,张耀南,陈同合 | 2019-06-28 |
监事备案 | 陈子豪,李松民,刘焕良,王爱华 | 王爱华,张翔,杜琼 | 2019-06-28 |
监事备案 | 李松民(监事会主席);刘焕良(监事);卢荣(董事兼经理);苏亮瑜(董事);谭思马(董事);王爱华(监事);王恕慧(董事长);吴勇高(董事); | 陈同合(董事);陈子豪(监事);李松民(监事会主席);刘焕良(监事);卢荣(董事兼经理);苏亮瑜(董事长);谭思马(董事);王爱华(监事);吴勇高(董事);张耀南(董事); | 2018-09-05 |
组织机构备案 | 李松民(监事会主席);刘焕良(监事);卢荣(董事兼经理);苏亮瑜(董事);谭思马(董事);王爱华(监事);王恕慧(董事长);吴勇高(董事); | 陈同合(董事);陈子豪(监事);李松民(监事会主席);刘焕良(监事);卢荣(董事兼经理);苏亮瑜(董事长);谭思马(董事);王爱华(监事);吴勇高(董事);张耀南(董事); | 2018-09-05 |
法定代表人变更 | 王恕慧 | 苏亮瑜 | 2018-09-05 |
董事备案 | 李松民(监事会主席);刘焕良(监事);卢荣(董事兼经理);苏亮瑜(董事);谭思马(董事);王爱华(监事);王恕慧(董事长);吴勇高(董事); | 陈同合(董事);陈艳萍(其他人员);陈子豪(监事);方加春(董事兼经理);李松民(监事会主席);林国春(董事兼经理);刘焕良(监事);卢荣(董事兼经理);苏亮瑜(董事长);谭思马(董事);王爱华(监事);吴勇高(董事);张耀南(董事); | 2018-09-05 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-06-27 |
董事备案 | 李松民(监事会主席);林国春(董事兼经理);刘焕良(监事);苏亮瑜(董事);谭思马(董事);王爱华(监事);王恕慧(董事长);吴勇高(董事); | 陈艳萍(其他人员);方加春(董事兼经理);李松民(监事会主席);林国春(董事兼经理);刘焕良(监事);卢荣(其他人员);卢荣(董事兼经理);苏亮瑜(董事);谭思马(董事);王爱华(监事);王恕慧(董事长);吴勇高(董事); | 2018-02-13 |
组织机构备案 | 李松民,监事会主席,选举,;林国春,董事兼经理,,;刘焕良,监事,选举,;苏亮瑜,董事,选举,;谭思马,董事,选举,;王爱华,监事,选举,;王恕慧,董事长,选举,是;吴勇高,董事,选举,; | 李松民,监事会主席,选举,;刘焕良,监事,选举,;卢荣,董事兼经理,任命,;苏亮瑜,董事,选举,;谭思马,董事,选举,;王爱华,监事,选举,;王恕慧,董事长,选举,是;吴勇高,董事,选举,; | 2018-02-13 |
经理备案 | 李松民(监事会主席);林国春(董事兼经理);刘焕良(监事);苏亮瑜(董事);谭思马(董事);王爱华(监事);王恕慧(董事长);吴勇高(董事); | 李松民(监事会主席);刘焕良(监事);卢荣(董事兼经理);苏亮瑜(董事);谭思马(董事);王爱华(监事);王恕慧(董事长);吴勇高(董事); | 2018-02-13 |
组织机构备案 | 李松民(监事会主席);林国春(董事兼经理);刘焕良(监事);苏亮瑜(董事);谭思马(董事);王爱华(监事);王恕慧(董事长);吴勇高(董事); | 李松民(监事会主席);刘焕良(监事);卢荣(董事兼经理);苏亮瑜(董事);谭思马(董事);王爱华(监事);王恕慧(董事长);吴勇高(董事); | 2018-02-13 |
经理备案 | 李松民,监事会主席,选举,;林国春,董事兼经理,,;刘焕良,监事,选举,;苏亮瑜,董事,选举,;谭思马,董事,选举,;王爱华,监事,选举,;王恕慧,董事长,选举,是;吴勇高,董事,选举,; | 李松民,监事会主席,选举,;刘焕良,监事,选举,;卢荣,董事兼经理,任命,;苏亮瑜,董事,选举,;谭思马,董事,选举,;王爱华,监事,选举,;王恕慧,董事长,选举,是;吴勇高,董事,选举,; | 2018-02-13 |
董事备案 | 李松民,监事会主席,选举,;林国春,董事兼经理,,;刘焕良,监事,选举,;苏亮瑜,董事,选举,;谭思马,董事,选举,;王爱华,监事,选举,;王恕慧,董事长,选举,是;吴勇高,董事,选举,; | 陈艳萍,其他人员,,;方加春,董事兼经理,选举,;李松民,监事会主席,选举,;林国春,董事兼经理,,;刘焕良,监事,选举,;卢荣,其他人员,,;卢荣,董事兼经理,任命,;苏亮瑜,董事,选举,;谭思马,董事,选举,;王爱华,监事,选举,;王恕慧,董事长,选举,是;吴勇高,董事,选举,; | 2018-02-13 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第63层01-A、E单元 | 广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-F3667(集群注册)(JM) | 2017-12-14 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-12-14 |
更多>>视频联播