变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营范围 | 教育咨询服务;物业管理;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);工商咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;企业管理咨询服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;建筑工程、土木工程技术咨询服务;文化推广(不含许可经营项目);文化传播(不含许可经营项目);文化艺术咨询服务; | 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;市场营销策划;财务咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);园区管理服务;商业综合体管理服务;企业管理咨询;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;文化场馆管理服务;科技中介服务;组织文化艺术交流活动;网络文化经营;营业性演出;演出场所经营;艺术考级活动 | 2021-06-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-06-28 | |
董事备案 | 黄志勇,曾威汉,曾志恒 | 曾志恒 | 2020-07-01 |
监事备案 | 邹文华 | 邹文华 | 2020-07-01 |
工商登记联络员备案 | 李翠琴 | 2020-07-01 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-07-01 | |
经理备案 | 曾志恒 | 曾志恒 | 2020-07-01 |
法定代表人变更 | 黄志勇 | 曾志恒 | 2020-07-01 |
组织机构备案 | 黄贤兴(监事);黄志勇(董事长);李晓光(董事);梁永恒(监事);肖巍(董事);杨伟华(董事);曾志恒(董事兼经理); | 黄志勇(董事长);曾威汉(董事);曾志恒(董事兼经理);邹文华(监事); | 2018-08-03 |
监事备案 | 黄贤兴(监事);黄志勇(董事长);李晓光(董事);梁永恒(监事);肖巍(董事);杨伟华(董事);曾志恒(董事兼经理); | 黄志勇(董事长);曾威汉(董事);曾志恒(董事兼经理);邹文华(监事); | 2018-08-03 |
董事备案 | 黄贤兴(监事);黄志勇(董事长);李晓光(董事);梁永恒(监事);肖巍(董事);杨伟华(董事);曾志恒(董事兼经理); | 黄志勇(董事长);曾威汉(董事);曾志恒(董事兼经理);邹文华(监事); | 2018-08-03 |
法定代表人变更 | 李建宁 | 黄志勇 | 2018-02-09 |
组织机构备案 | 黄贤兴,监事,,;李建宁,董事长,,是;李晓光,董事,,;梁永恒,监事,,;肖巍,董事,,;杨伟华,董事,,;曾志恒,董事兼经理,,; | 黄贤兴,监事,选举,;黄志勇,董事长,选举,是;李晓光,董事,选举,;梁永恒,监事,选举,;肖巍,董事,选举,;杨伟华,董事,选举,;曾志恒,董事兼经理,选举,; | 2018-02-09 |
董事备案 | 黄贤兴,监事,,;李建宁,董事长,,是;李晓光,董事,,;梁永恒,监事,,;肖巍,董事,,;杨伟华,董事,,;曾志恒,董事兼经理,,; | 黄贤兴,监事,选举,;黄志勇,董事长,选举,是;李晓光,董事,选举,;梁永恒,监事,选举,;肖巍,董事,选举,;杨伟华,董事,选举,;曾志恒,董事兼经理,选举,; | 2018-02-09 |
董事备案 | 黄贤兴(监事);李建宁(董事长);李晓光(董事);梁永恒(监事);肖巍(董事);杨伟华(董事);曾志恒(董事兼经理); | 黄贤兴(监事);黄志勇(董事长);李晓光(董事);梁永恒(监事);肖巍(董事);杨伟华(董事);曾志恒(董事兼经理); | 2018-02-09 |
组织机构备案 | 黄贤兴(监事);李建宁(董事长);李晓光(董事);梁永恒(监事);肖巍(董事);杨伟华(董事);曾志恒(董事兼经理); | 黄贤兴(监事);黄志勇(董事长);李晓光(董事);梁永恒(监事);肖巍(董事);杨伟华(董事);曾志恒(董事兼经理); | 2018-02-09 |
更多>>视频联播