变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营范围变更(含业务范围变更) | 生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及材料;电子软件产品的开发;物业管理;酒店投资及酒店管理;对纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资;销售纺织原料(不含棉花、蚕茧)、服装、金属材料、化工原料(不含危化品)、建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;可穿戴智能设备制造;网络设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;显示器件制造;智能家庭消费设备制造;数字家庭产品制造;智能车载设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子元器件制造;电子专用材料制造;物业管理;酒店管理;电子产品销售;网络设备销售;智能家庭消费设备销售;软件销售;智能无人飞行器销售;智能车载设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网设备销售;可穿戴智能设备销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;金属材料销售;建筑材料销售;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子元器件批发;电子元器件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2021-03-08 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 电子软件产品的开发;房地产开发经营;物业管理;酒店投资及酒店管理;对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资;销售纺织原料(不含棉花、蚕茧)、服装、金属材料、化工原料(不含危化品)、建筑材料;生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及材料。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及材料;电子软件产品的开发;物业管理;酒店投资及酒店管理;对纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资;销售纺织原料(不含棉花、蚕茧)、服装、金属材料、化工原料(不含危化品)、建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-11-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 112403.3709 | 124493.773100 | 2020-08-20 |
章程备案 | 2020-08-20 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张学政(董事长)、王艳辉(董事)、张秋红(董事)、肖建华(董事)、韩迎梅(监事)、张勋华(董事)、肖学兵(监事)、张家荣(监事) | 高岩(董事)、张学政(董事长)、王艳辉(董事)、张秋红(董事)、肖建华(董事)、韩迎梅(监事)、肖学兵(监事)、刘海兰(监事) | 2020-08-20 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 104066.6976 | 112403.370900 | 2020-01-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈建(监事)、张学政(董事长)、张金成(监事)、茅树捷(监事)、王艳辉(董事)、张秋红(董事)、肖建华(董事)、韩迎梅(监事)、张勋华(董事)、肖学兵(监事)、张家荣(监事) | 张学政(董事长)、王艳辉(董事)、张秋红(董事)、肖建华(董事)、韩迎梅(监事)、张勋华(董事)、肖学兵(监事)、张家荣(监事) | 2019-11-21 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 63726.6387 | 104066.697600 | 2019-11-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 徐庆华、陈建、张学政、张金成、茅树捷、王艳辉、张秋红、肖建华 | 徐庆华、陈建、张学政、张金成、茅树捷、王艳辉、张秋红、肖建华、韩迎梅、张勋华、肖学兵、张家荣 | 2019-07-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 薛爽、徐庆华、陈建、张学政、张金成、茅树捷、王艳辉、张秋红、肖建华 | 徐庆华、陈建、张学政、张金成、茅树捷、王艳辉、张秋红、肖建华 | 2018-01-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 薛爽、徐庆华、陈建、张学政、张金成、茅树捷、王艳辉、张秋红 | 薛爽、徐庆华、陈建、张学政、张金成、茅树捷、王艳辉、张秋红、肖建华 | 2017-12-28 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 中茵股份有限公司 | 闻泰科技股份有限公司 | 2017-07-14 |
其他事项备案 | 513 | 6510 | 2017-07-14 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发经营;物业管理;酒店投资及酒店管理;对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资;销售纺织原料(不含棉花、蚕茧)、服装、金属材料、化工原料(不含危险品)、建筑材料。 | 电子软件产品的开发;房地产开发经营;物业管理;酒店投资及酒店管理;对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资;销售纺织原料(不含棉花、蚕茧)、服装、金属材料、化工原料(不含危化品)、建筑材料;生产销售移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件及材料。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 2017-07-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘凤委、徐庆华、陈建、张学政、张金成、茅树捷、王艳辉、高建荣 | 薛爽、徐庆华、陈建、张学政、张金成、茅树捷、王艳辉、张秋红 | 2017-05-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘凤委、徐庆华、陈建、邓子新、张金成、茅树捷、李时英、高建荣 | 刘凤委、徐庆华、陈建、张学政、张金成、茅树捷、王艳辉、高建荣 | 2017-03-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 高建荣 | 张学政 | 2017-03-03 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 48332.035 | 63726.638700 | 2016-01-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事,鲍虎军;监事,陈建;董事长,高建荣;董事,李时英;董事,鲁爱民;监事,茅树捷;董事,徐庆华;监事,张金成; | 监事,陈建;董事,邓子新;董事长,高建荣;董事,李时英;董事,刘凤委;监事,茅树捷;董事,徐庆华;监事,张金成; | 2014-09-22 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 32737.4896 | 48332.035 | 2014-09-22 |
更多>>视频联播