变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
股东变更 | 林宝有证照号码:***奥园集团重庆置业有限公司证照号码:*** | 林宝有证照号码:*** | 2022-08-11 |
联络员备案 | 何俊年 | 宋锦玲 | 2021-12-28 |
出资情况 | 林宝有证照号码:350121197409190559; | 林宝有证照号码:350121197409190559;奥园集团重庆置业有限公司证照号码:91500000075686668C; | 2019-12-27 |
法定代表人 | 林宝有 | 杨树 | 2019-12-27 |
章程备案 | 旧章程 | 2019-02-10股东、企业类型 | 2019-03-08 |
更多>>视频联播