变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王宏(董事)、金桥(董事长)、曾定(监事)、郭涛(监事)、穆金峰(董事)、肖悦(总经理) | 王勇(董事)、金桥(董事长)、曾定(监事)、孙振亚(监事)、穆金峰(董事)、肖悦(总经理) | 2020-09-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 彭以良 | 金桥 | 2019-04-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王宏(董事)、彭以良(董事长)、金桥(董事兼总经理)、曾定(监事)、郭涛(监事) | 王宏(董事)、金桥(董事长)、曾定(监事)、郭涛(监事)、穆金峰(董事)、肖悦(总经理) | 2019-04-19 |
其他事项备案 | 建筑业企业资质核准,勘察设计企业资质核准 | 建筑业企业资质核准,勘察设计企业资质核准 | 2018-11-16 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务(不含评估);自有房地产经营活动;企业管理服务(不含许可及限制项目);室内装饰设计服务、建筑装饰业(涉及许可项目应取得相关部门许可后经营)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。 | 房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务(不含评估);自有房地产经营活动;企业管理服务(不含许可及限制项目);房地产租赁经营;室内装饰设计服务、建筑装饰业(涉及许可项目应取得相关部门许可后经营)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。 | 2018-11-16 |
章程备案 | 2018-10-22 | ||
其他事项备案 | 79.物业服务企业资质三级(含暂定)核准,房地产开发企业资质核准 | 建筑业企业资质核准,勘察设计企业资质核准 | 2018-07-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王勇(董事)、梁会军(董事长)、金桥(董事兼总经理)、曾定(监事)、郭涛(监事) | 王宏(董事)、彭以良(董事长)、金桥(董事兼总经理)、曾定(监事)、郭涛(监事) | 2018-07-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 梁会军 | 彭以良 | 2018-07-15 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 房地产开发经营、物业管理(涉及许可项目应取得相关部门许可后经营);房地产中介服务(不含评估);自有房地产经营活动;企业管理服务(不含许可及限制项目)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。 | 房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务(不含评估);自有房地产经营活动;企业管理服务(不含许可及限制项目);室内装饰设计服务、建筑装饰业(涉及许可项目应取得相关部门许可后经营)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。 | 2018-07-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 梁会军(董事长),金桥(董事兼总经理),邹炅(董事),曾定(监事),郭涛(监事) | 王勇(董事),梁会军(董事长),金桥(董事兼总经理),曾定(监事),郭涛(监事) | 2017-11-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 梁会军(董事长),冯威(董事兼总经理),邹炅(董事),曾定(监事),郭涛(监事) | 梁会军(董事长),金桥(董事兼总经理),邹炅(董事),曾定(监事),郭涛(监事) | 2017-06-17 |
更多>>视频联播