变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:张翠红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨丹丽;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:林芷伊;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王倩倩;证件号码:******************;职位:董事;姓名:胡剑轮;证件号码:******************;职位:董事;姓名:鲍非飞;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:黄光林;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:倪燕玲;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:张翠红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:林芷伊;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王倩倩;证件号码:******************;职位:董事;姓名:胡剑轮;证件号码:******************;职位:董事;姓名:鲍非飞;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:黄光林;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-07-27 |
高级管理人员备案 | 姓名:张翠红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨丹丽;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:林华辉;证件号码:******************;职位:董事;姓名:林芷伊;证件号码:******************;职位:监事;姓名:胡剑轮;证件号码:******************;职位:董事;姓名:鲍非飞;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:黄光林;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:张翠红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨丹丽;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:林芷伊;证件号码:******************;职位:监事;姓名:王倩倩;证件号码:******************;职位:董事;姓名:胡剑轮;证件号码:******************;职位:董事;姓名:鲍非飞;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:黄光林;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-04-13 |
高级管理人员备案 | 姓名:姚幼君;证件号码:******************;职位:监事;姓名:戴汉鹏;证件号码:******************;职位:经理;姓名:戴汉鹏(职工);证件号码:******************;职位:董事;姓名:林华辉;证件号码:******************;职位:董事;姓名:林芷伊;证件号码:******************;职位:监事;姓名:胡剑轮;证件号码:******************;职位:董事;姓名:鲍非飞(职工);证件号码:******************;职位:监事;姓名:黄光林;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄耀;证件号码:******************;职位:董事长; | 姓名:张翠红;证件号码:******************;职位:监事;姓名:杨丹丽;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:林华辉;证件号码:******************;职位:董事;姓名:林芷伊;证件号码:******************;职位:监事;姓名:胡剑轮;证件号码:******************;职位:董事;姓名:鲍非飞;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:黄光林;证件号码:******************;职位:董事; | 2019-12-26 |
法定代表人变更 | 黄耀 | 鲍非飞 | 2019-12-26 |
高级管理人员备案 | 姓名:姚幼君;证件号码:******************;职位:监事姓名:戴汉鹏;证件号码:******************;职位:经理姓名:戴汉鹏(职工);证件号码:******************;职位:董事姓名:林华辉;证件号码:******************;职位:董事姓名:胡剑轮;证件号码:******************;职位:董事姓名:鲍非飞(职工);证件号码:******************;职位:监事姓名:黄成华;证件号码:******************;职位:监事姓名:黄海群;证件号码:******************;职位:董事姓名:黄耀;证件号码:******************;职位:董事长 | 姓名:姚幼君;证件号码:******************;职位:监事姓名:戴汉鹏;证件号码:******************;职位:经理姓名:戴汉鹏(职工);证件号码:******************;职位:董事姓名:林华辉;证件号码:******************;职位:董事姓名:林芷伊;证件号码:******************;职位:监事姓名:胡剑轮;证件号码:******************;职位:董事姓名:鲍非飞(职工);证件号码:******************;职位:监事姓名:黄光林;证件号码:******************;职位:董事姓名:黄耀;证件号码:******************;职位:董事长 | 2018-11-23 |
章程备案 | 2017-11-24 | ||
名称变更 | 舟山市小干岛商务区建设控股有限公司 | 浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司 | 2017-06-23 |
住所变更 | 舟山市定海区临城街道千岛路***号建设大厦C座****室、****室 | 浙江省千岛中央商务区自贸村**-*号(自贸试验区内) | 2017-06-23 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:舟山海洋综合开发投资有限公司;出资额:****;百分比:**%;法人性质:企业法人企业名称:舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司;出资额:*****;百分比:**%;法人性质:企业法人企业名称:舟山市城建国有资产经营有限公司;出资额:*****;百分比:**%;法人性质:企业法人 | 企业名称:舟山海洋综合开发投资有限公司;出资额:****;百分比:**%;法人性质:企业法人企业名称:舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司;出资额:*****;百分比:**%;法人性质:企业法人企业名称:舟山海城建设投资集团有限公司;出资额:*****;百分比:**%;法人性质:企业法人 | 2016-06-27 |
法定代表人变更 | 缪和平 | 黄耀 | 2016-06-27 |
高级管理人员备案 | 姓名:陈峰;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:戴汉鹏;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:黄海群;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:李军;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:李军;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:经理姓名:林华辉;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:缪和平;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长 | 姓名:鲍非飞(职工);证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:戴汉鹏;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:经理姓名:戴汉鹏(职工);证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:胡剑轮;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:黄成华;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:黄海群;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:黄耀;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长姓名:林华辉;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:姚幼君;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事 | 2016-06-27 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330900000015646组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:91330900056882970D | 2016-04-08 |
更多>>视频联播