变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2017-06-23 | 2018-06-15 | 2018-06-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:韦振宇;执行董事:韦振宇; | 执行董事:李耀;总经理:李耀; | 2018-06-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:宁夏诚贝投资咨询有限公司、出资额:770.000000、出资比例:3.092400;股东名称:高升控股股份有限公司、出资额:24130.000000、出资比例:96.907600; | 股东名称:宁夏诚贝创业投资咨询有限公司、出资额:770.000000、出资比例:3.092400;股东名称:高升控股股份有限公司、出资额:24130.000000、出资比例:96.907600; | 2018-06-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:宁夏诚贝投资咨询有限公司;董事长:韦振宇;总经理:韦振宇;股东:高升控股股份有限公司;法定代表人:韦振宇; | 董事长:李耀;股东:;股东:;法定代表人:李耀;总经理:李耀; | 2018-06-15 |
章程备案 | 2017-03-16 | 2017-06-23 | 2017-06-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:宁夏诚贝投资咨询有限公司、出资额:770.000000、出资比例:10.000000;股东名称:高升控股股份有限公司、出资额:6930.000000、出资比例:90.000000; | 股东名称:宁夏诚贝投资咨询有限公司、出资额:770.000000、出资比例:3.092400;股东名称:高升控股股份有限公司、出资额:24130.000000、出资比例:96.907600; | 2017-06-23 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 7700 | 24900 | 2017-06-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:杨立、出资额:50.000000、出资比例:.649400;股东名称:宁夏诚贝投资咨询有限公司、出资额:7650.000000、出资比例:99.350600; | 股东名称:宁夏诚贝投资咨询有限公司、出资额:770.000000、出资比例:10.000000;股东名称:高升控股股份有限公司、出资额:6930.000000、出资比例:90.000000; | 2017-03-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:杨立;监事:常宁;总经理:赵安建; | 监事:张驰;总经理:韦振宇;执行董事:韦振宇; | 2017-03-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:杨立;监事:常宁;总经理:赵安建;董事长:杨立;股东:宁夏诚贝投资咨询有限公司;股东:杨立; | 股东:;股东:;法定代表人:韦振宇;总经理:韦振宇;董事长:韦振宇;监事:张驰; | 2017-03-16 |
研发、建设、运营;技术开发、技术转让、技术服务;销售计算机软、硬件及外围设备;资产管理、物业管理;仓储物流;货物及技术进出口。 | 研发、建设、运营;技术开发、技术转让、技术服务;销售计算机软、硬件及外围设备;资产管理、物业管理;仓储物流;货物及技术进出口。 | 2017-02-21 | |
互联网数据中心业务。 | 2017-02-21 | ||
章程备案 | 1900-01-01 | 2017-02-21 | 2017-02-21 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 6000 | 7700 | 2017-02-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:宁夏诚贝投资咨询有限公司、出资额:5950.000000、出资比例:99.166700;股东名称:杨立、出资额:50.000000、出资比例:.833300; | 股东名称:宁夏诚贝投资咨询有限公司、出资额:7650.000000、出资比例:99.350600;股东名称:杨立、出资额:50.000000、出资比例:.649400; | 2017-02-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:上海诚贝投资咨询有限公司、出资额:5950.000000、出资比例:99.166700;股东名称:杨立、出资额:50.000000、出资比例:.833300; | 股东名称:宁夏诚贝投资咨询有限公司、出资额:5950.000000、出资比例:99.166700;股东名称:杨立、出资额:50.000000、出资比例:.833300; | 2016-11-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:杨立;总经理:赵安建;执行董事:赵安建; | 监事:常宁;总经理:赵安建;执行董事:杨立; | 2016-09-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:赵安建;监事:杨立;总经理:赵安建;法定代表人:赵安建; | 法定代表人:杨立;总经理:赵安建;董事长:杨立;监事:常宁; | 2016-09-08 |
其他事项备案 | 9144030007691081X9 | 2016-09-08 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:北京云基地科技有限公司、出资额:50.000000、出资比例:.833300;股东名称:上海诚贝投资咨询有限公司、出资额:5950.000000、出资比例:99.166700; | 股东名称:上海诚贝投资咨询有限公司、出资额:5950.000000、出资比例:99.166700;股东名称:杨立、出资额:50.000000、出资比例:.833300; | 2014-12-26 |
更多>>视频联播