变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-11-11 | ||
章程备案 | 2016-02-18 | 2018-06-06 | 2018-08-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:陈纯虹、出资额:4800.000000、出资比例:48.000000;股东名称:深圳瑞华香江投资有限公司、出资额:4000.000000、出资比例:40.000000;股东名称:深圳市方和投资有限公司、出资额:1200.000000、出资比例:12.000000; | 股东名称:陈纯虹、出资额:4800.000000、出资比例:45.820000;股东名称:深圳市方和投资有限公司、出资额:1676.190000、出资比例:16.000000;股东名称:深圳瑞华香江投资有限公司、出资额:4000.000000、出资比例:38.180000; | 2018-08-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10000 | 10476.19 | 2018-08-28 |
2018-08-28 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:彭露华; | 监事:王松; | 2018-05-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:林子淦;董事长:钟梁;总经理:钟梁;董事:陈纯虹;董事:欣平;董事:江生生;监事:唐斌; | 董事:林子淦;董事:欣平;董事:江生生;董事:陈纯虹;董事长:钟梁;监事:彭露华;总经理:钟梁; | 2016-12-19 |
其他事项备案 | 工商联络员:陈纯虹;法定代表人:李科宇;其他董事:欣平;其他董事:林子淦;其他董事:江生生;总经理:李科宇;监事:唐斌;董事长:钟梁;其他董事:陈纯虹; | 工商联络员:魏英俊;法定代表人:钟梁;董事长:钟梁;监事:唐斌;其他董事:欣平;其他董事:陈纯虹;其他董事:江生生;其他董事:林子淦;总经理:钟梁; | 2016-08-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 工商联络员:陈纯虹;法定代表人:李科宇;其他董事:欣平;其他董事:林子淦;其他董事:江生生;总经理:李科宇;监事:唐斌;董事长:钟梁;其他董事:陈纯虹; | 工商联络员:魏英俊;法定代表人:钟梁;董事长:钟梁;监事:唐斌;其他董事:欣平;其他董事:陈纯虹;其他董事:江生生;其他董事:林子淦;总经理:钟梁; | 2016-08-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:李科宇;董事长:钟梁;董事:陈纯虹;董事:欣平;监事:唐斌;董事:林子淦;董事:江生生; | 董事:欣平;监事:唐斌;董事:林子淦;董事:江生生;董事:陈纯虹;董事长:钟梁;总经理:钟梁; | 2016-08-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:钟梁;董事:欣平;董事:林子淦;董事:陈纯虹;董事:江生生;监事:唐斌;董事长:钟梁; | 董事:欣平;董事:江生生;总经理:李科宇;监事:唐斌;董事:林子淦;董事:陈纯虹;董事长:钟梁; | 2016-04-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:欣平;其他董事:陈纯虹;其他董事:江生生;法定代表人:钟梁;监事:唐斌;董事长:钟梁;总经理:钟梁;其他董事:林子淦; | 法定代表人:李科宇;其他董事:欣平;其他董事:林子淦;其他董事:江生生;总经理:李科宇;监事:唐斌;董事长:钟梁;其他董事:陈纯虹; | 2016-04-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市方和投资有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:10.000000;股东名称:深圳瑞华香江投资有限公司、出资额:4000.000000、出资比例:40.000000;股东名称:陈纯虹、出资额:5000.000000、出资比例:50.000000; | 股东名称:深圳市方和投资有限公司、出资额:1200.000000、出资比例:12.000000;股东名称:深圳瑞华香江投资有限公司、出资额:4000.000000、出资比例:40.000000;股东名称:陈纯虹、出资额:4800.000000、出资比例:48.000000; | 2016-02-01 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-02-01 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-01-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:李科宇;董事:王伟波;董事:欣平;董事长:李科宇;监事:练佐安; | 总经理:钟梁;监事:唐斌;董事:江生生;董事:陈纯虹;董事:欣平;董事长:钟梁;董事:林子淦; | 2016-01-06 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市业务咨询(不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务);投资管理(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。^ | 企业上市业务咨询、财务咨询及其他信息咨询(以上均不含限制项目);项目投资(具体项目另行申报);投资咨询、投资管理(不含限制项目);受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集和发行基金及其它限制项目);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。^ | 2016-01-06 |
其他事项备案 | 91440300326425738B | 2016-01-06 | |
其他事项备案 | 补照 | 补照 | 2016-01-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:李科宇;其他董事:欣平;董事长:李科宇;其他董事:王伟波;监事:练佐安;总经理:李科宇; | 其他董事:欣平;其他董事:陈纯虹;其他董事:江生生;法定代表人:钟梁;董事长:钟梁;监事:唐斌;其他董事:林子淦;总经理:钟梁; | 2016-01-06 |
更多>>视频联播