变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 何军(董事);谭艳(董事);孔峻峰(董事);段萱(董事);谢红英(董事,经理);王力力(董事长);吴定金(董事);梁嘉怡(监事); | 王力力(董事长);吴定金(董事);梁嘉怡(监事);何军(董事);邓晓川(董事);王鹏(董事);段萱(董事);谢红英(董事,经理); | 2020-12-01 |
高级管理人员备案 | 陈冬桔,董事长;段萱,董事;何军,董事;梁嘉怡,监事;谭艳,董事;王力力,董事;吴定金,董事;谢红英,经理,董事 | 段萱,董事;何军,董事;孔峻峰,董事;梁嘉怡,监事;谭艳,董事;王力力,董事长;吴定金,董事;谢红英,经理,董事 | 2019-12-27 |
法定代表人变更 | 陈冬桔 | 王力力 | 2019-12-27 |
住所变更 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-7663 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-7663(集中办公区) | 2019-12-27 |
高级管理人员备案 | 董事会成员发生备案 | 2019-12-27 | |
业务范围变更 | 章程记载的经营范围:家具、卫浴用品、康复器械、智能化设备等老年用品的设计、研发、生产、采购及销售;项目咨询及管理、室内外装修工程、电商业务、广告及展示展览、养老产业企业策划、可行性研究与分析。 | 章程记载的经营范围:家具、卫浴用品、康复器械、智能化设备等老年用品的设计、研发、生产、采购、销售及租赁;项目咨询及管理、室内外装修工程、电商业务、广告及展示展览、养老产业企业策划、可行性研究与分析。 | 2018-12-29 |
股东变更 | 股东发生备案 | 2018-10-19 | |
股东变更 | 股东发生变更 | 2018-10-19 | |
法定代表人变更 | 胡在新 | 陈冬桔 | 2018-10-19 |
注册资本(金)变更 | 1000.000000 | 1500.000000 | 2018-10-19 |
章程备案 | 章程 | 2018-10-19 | |
高级管理人员备案 | 董事会成员发生备案 | 2018-10-19 | |
法定代表人变更 | 广州市天河区 | 广州市越秀区 | 2018-10-19 |
高级管理人员备案 | 洪波,监事;胡在新,执行董事,经理 | 陈冬桔,董事长;段萱,董事;何军,董事;梁嘉怡,监事;谭艳,董事;王力力,董事;吴定金,董事;谢红英,经理,董事 | 2018-10-19 |
法定代表人变更 | 1 | 2 | 2018-10-19 |
高级管理人员备案 | 董事会成员发生备案 | 2016-12-21 | |
法定代表人变更 | 广州市白云区观荷东街5号1602房 | 广州市天河区 | 2016-12-21 |
高级管理人员备案 | 洪波,监事;李晓明,执行董事,经理 | 洪波,监事;胡在新,执行董事,经理 | 2016-12-21 |
法定代表人变更 | 李晓明 | 胡在新 | 2016-12-21 |
更多>>视频联播