变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-11-14 |
住所(经营场所)变更 | 广州市经济技术开发区开发大道235号恒运大厦4M01房 | 广州市黄埔区香山路17号办公楼207号房 | 2018-11-14 |
具体经营项目申报 | 售电业务;太阳能发电;电力供应;火力发电;生物质能发电;热力生产和供应;燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);贸易代理;企业自有资金投资;能源技术研究、技术开发服务;能源技术咨询服务;能源管理服务;自有房地产经营活动;房屋租赁; | 售电业务;太阳能发电;电力供应;火力发电;生物质能发电;热力生产和供应;燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);贸易代理;企业自有资金投资;能源技术研究、技术开发服务;能源技术咨询服务;能源管理服务;自有房地产经营活动;房屋租赁;货物进出口(专营专控商品除外); | 2018-09-12 |
住所(经营场所)变更 | 广州市经济技术开发区开发大道235号恒运大厦4M01房 | 广州市黄埔区香山路17号办公楼207号房 | 2018-09-12 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-09-12 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-07-06 |
具体经营项目申报 | 火力发电;电力供应;生物质能发电;太阳能发电;售电业务;热力生产和供应;能源管理服务;能源技术咨询服务;能源技术研究、技术开发服务;燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);企业自有资金投资;贸易代理; | 售电业务;太阳能发电;电力供应;火力发电;生物质能发电;热力生产和供应;燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);贸易代理;企业自有资金投资;能源技术研究、技术开发服务;能源技术咨询服务;能源管理服务;自有房地产经营活动;房屋租赁; | 2018-07-06 |
法定代表人变更 | 王领 | 任剑强 | 2018-07-06 |
经理备案 | 黄健(董事);李荣军(董事);粱东涛(监事);王领(董事长兼经理); | 黄健(董事);李荣军(董事);粱东涛(监事);任剑强(经理);王领(董事长); | 2018-07-06 |
组织机构备案 | 黄健(董事);李荣军(董事);粱东涛(监事);王领(董事长兼经理); | 黄健(董事);李荣军(董事);粱东涛(监事);任剑强(经理);王领(董事长); | 2018-07-06 |
法定代表人变更 | 简小方 | 王领 | 2017-12-01 |
股东变更 | 广州经济技术开发区国有资产投资公司; | 广州开发区投资集团有限公司; | 2017-12-01 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-12-01 |
股东名称变更 | 广州经济技术开发区国有资产投资公司; | 广州开发区投资集团有限公司; | 2017-12-01 |
董事备案 | 黄健(董事);简小方(董事长);粱东涛(监事);王领(董事兼经理); | 黄健(董事);李荣军(董事);粱东涛(监事);王领(董事长兼经理); | 2017-12-01 |
组织机构备案 | 黄健,董事,选举,;简小方,董事长,选举,是;粱东涛,监事,选举,;王领,董事兼经理,选举,; | 黄健,董事,选举,;李荣军,董事,选举,;粱东涛,监事,选举,;王领,董事长兼经理,选举,是; | 2017-12-01 |
董事备案 | 黄健,董事,选举,;简小方,董事长,选举,是;粱东涛,监事,选举,;王领,董事兼经理,选举,; | 黄健,董事,选举,;李荣军,董事,选举,;粱东涛,监事,选举,;王领,董事长兼经理,选举,是; | 2017-12-01 |
组织机构备案 | 黄健(董事);简小方(董事长);粱东涛(监事);王领(董事兼经理); | 黄健(董事);李荣军(董事);粱东涛(监事);王领(董事长兼经理); | 2017-12-01 |
具体经营项目申报 | 火力发电;电力供应;生物质能发电;太阳能发电;热力生产和供应; | 火力发电;电力供应;生物质能发电;太阳能发电;售电业务;热力生产和供应;能源管理服务;能源技术咨询服务;能源技术研究、技术开发服务;燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);企业自有资金投资;贸易代理; | 2017-06-29 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-06-29 |
更多>>视频联播