变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 2019-11-28 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-11-28 | ||
2019-11-28 | |||
市场主体类型变更 | 1152 | 1130 | 2019-11-28 |
章程备案 | 2018-03-21 | 2019-11-19 | 2019-11-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:尹常健; | 监事:范晓东; | 2019-01-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:熊海刚;董事:刘招生;董事:周志刚;总经理:熊海刚; | 董事:董格林;总经理:刘招生;董事:刘招生;董事长:周志刚; | 2018-11-16 |
其他事项备案 | 其他:周志刚;法定代表人:熊海刚;工商联络员:周游;其他:刘招生;董事长:熊海刚;总经理:熊海刚; | 总经理:刘招生;工商联络员:吴兴思;法定代表人:刘招生;其他董事:董格林;其他董事:刘招生;董事长:周志刚; | 2018-11-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他:周志刚;法定代表人:熊海刚;工商联络员:周游;其他:刘招生;董事长:熊海刚;总经理:熊海刚; | 总经理:刘招生;工商联络员:吴兴思;法定代表人:刘招生;其他董事:董格林;其他董事:刘招生;董事长:周志刚; | 2018-11-16 |
2018-03-22 | |||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区科技南十二路方大大厦208室 | 2018-03-22 |
章程备案 | 2015-03-27 | 2018-03-21 | 2018-03-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:魏越兴;总经理:黄敬;董事:熊希;董事:周志刚;董事:林克槟;董事长:王胜国; | 董事:周志刚;董事:刘招生;董事长:熊海刚;总经理:熊海刚; | 2017-09-18 |
2017-09-18 | |||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他:魏越兴;董事长:王胜国;总经理:黄敬;其他:周志刚;其他:熊希;法定代表人:黄敬;其他:林克槟; | 其他董事:周志刚;法定代表人:熊海刚;总经理:熊海刚;其他董事:刘招生;董事长:熊海刚; | 2017-09-18 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-11-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:林克槟;监事:尹常健;总经理:王胜国;董事长:王胜国;董事:熊希;董事:魏越兴;董事:周志刚; | 董事:熊希;总经理:黄敬;董事:林克槟;董事:魏越兴;董事长:王胜国;董事:周志刚;监事:尹常健; | 2015-11-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:熊希;监事:尹常健;其他董事:林克槟;其他董事:周志刚;其他董事:魏越兴;总经理:王胜国;董事长:王胜国;法定代表人:王胜国; | 其他董事:熊希;总经理:黄敬;其他董事:魏越兴;其他董事:周志刚;董事长:王胜国;其他董事:林克槟;监事:尹常健;法定代表人:黄敬; | 2015-11-02 |
其他事项备案 | 91440300306173852W | 2015-11-02 | |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 2015-04-16 |
更多>>视频联播