变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 裴佳敏 | 高腾 | 2021-05-11 |
董事备案 | 高腾,裴佳敏,时亮 | 高腾,裴佳敏,时亮 | 2021-05-11 |
法定代表人变更 | 陈海盛 | 裴佳敏 | 2020-03-13 |
董事备案 | 陈海盛,裴佳敏,时亮 | 裴佳敏,时亮,高腾 | 2020-03-13 |
法定代表人变更 | 裴佳敏 | 陈海盛 | 2018-12-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-12-28 | |
股东名称变更 | 广州广电物业管理有限公司 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | 2018-12-28 |
董事备案 | 陈海盛,裴佳敏,余少东 | 陈海盛,裴佳敏,时亮 | 2018-12-28 |
经理备案 | 陈海盛(董事);裴佳敏(董事长兼经理);杨成(监事);余少东(董事); | 陈海盛(董事);高腾(经理);裴佳敏(董事长);杨成(监事);余少东(董事); | 2018-03-22 |
经理备案 | 陈海盛,董事,选举,;裴佳敏,董事长兼经理,选举,是;杨成,监事,,;余少东,董事,选举,; | 陈海盛,董事,选举,;高腾,经理,选举,;裴佳敏,董事长,选举,是;杨成,监事,,;余少东,董事,选举,; | 2018-03-22 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-03-22 |
组织机构备案 | 陈海盛,董事,选举,;裴佳敏,董事长兼经理,选举,是;杨成,监事,,;余少东,董事,选举,; | 陈海盛,董事,选举,;高腾,经理,选举,;裴佳敏,董事长,选举,是;杨成,监事,,;余少东,董事,选举,; | 2018-03-22 |
组织机构备案 | 陈海盛(董事);裴佳敏(董事长兼经理);杨成(监事);余少东(董事); | 陈海盛(董事);高腾(经理);裴佳敏(董事长);杨成(监事);余少东(董事); | 2018-03-22 |
董事备案 | 黄跃珍,董事长,,;裴佳敏,董事兼经理,,是;杨成,监事,,;余少东,董事,选举,; | 陈海盛,董事,选举,;裴佳敏,董事长兼经理,选举,是;杨成,监事,,;余少东,董事,选举,; | 2018-02-26 |
组织机构备案 | 黄跃珍,董事长,,;裴佳敏,董事兼经理,,是;杨成,监事,,;余少东,董事,选举,; | 陈海盛,董事,选举,;裴佳敏,董事长兼经理,选举,是;杨成,监事,,;余少东,董事,选举,; | 2018-02-26 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-01-17 |
董事备案 | 韩志明,董事,,;黄跃珍,董事长,,;裴佳敏,董事兼经理,,是;杨成,监事,,; | 黄跃珍,董事长,,;裴佳敏,董事兼经理,,是;杨成,监事,,;余少东,董事,选举,; | 2017-11-28 |
组织机构备案 | 韩志明,董事,,;黄跃珍,董事长,,;裴佳敏,董事兼经理,,是;杨成,监事,,; | 黄跃珍,董事长,,;裴佳敏,董事兼经理,,是;杨成,监事,,;余少东,董事,选举,; | 2017-11-28 |
更多>>视频联播