变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2017-05-27 | |||
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2007-08-06,2017-08-06,10 | 2007-08-06,, | 2017-05-27 |
投资管理、受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)。 | 投资管理、受托资产管理(以上均不含限制项目)。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2017-05-27 | |
章程备案 | 1900-01-01 | 2017-05-24 | 2017-05-27 |
其他事项备案 | 91440300665852179G | 2017-02-13 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:西藏天禄投资咨询有限公司、出资额:700.000000、出资比例:35.000000;股东名称:简健忠、出资额:120.000000、出资比例:6.000000;股东名称:安俊杰、出资额:1180.000000、出资比例:59.000000; | 股东名称:西藏天禄投资管理有限公司、出资额:860.000000、出资比例:43.000000;股东名称:简健忠、出资额:120.000000、出资比例:6.000000;股东名称:安俊杰、出资额:1020.000000、出资比例:51.000000; | 2016-05-19 |
其他事项备案 | 补照 | 补照 | 2015-07-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:安俊杰;董事:李巍;董事:黄建跃;董事长:安俊杰;监事:李然; | 监事:许孝丽;总经理:安俊杰;执行董事:安俊杰; | 2014-11-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:黄传军、出资额:20.000000、出资比例:1.000000;股东名称:李巍、出资额:240.000000、出资比例:12.000000;股东名称:安俊杰、出资额:1180.000000、出资比例:59.000000;股东名称:黄建跃、出资额:200.000000、出资比例:10.000000;股东名称:李然、出资额:240.000000、出资比例:12.000000;股东名称:简健忠、出资额:120.000000、出资比例:6.000000; | 股东名称:西藏天禄投资咨询有限公司、出资额:700.000000、出资比例:35.000000;股东名称:简健忠、出资额:120.000000、出资比例:6.000000;股东名称:安俊杰、出资额:1180.000000、出资比例:59.000000; | 2014-11-03 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-06-26 |
更多>>视频联播