变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
遗失补领 | 遗失补领 | 2021-03-18 | |
法定代表人变更 | 薛景博 | 李城 | 2021-03-18 |
工商登记联络员备案 | 张登科 | 2021-03-18 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-03-18 | |
董事备案 | 韩学民,薛景博,张丁元 | 李城,李瑞,韩学民 | 2021-03-18 |
经理备案 | 薛景博 | 李城 | 2021-03-18 |
董事备案 | 李国强,薛景博,张丁元 | 薛景博,张丁元,韩学民 | 2020-07-06 |
监事备案 | 韩学民 | 禹东念 | 2020-07-06 |
法定代表人变更 | 郑留强 | 薛景博 | 2019-06-27 |
遗失补领 | 遗失补领 | 2019-06-27 | |
董事备案 | 张丁元;李国强;郑留强 | 张丁元;李国强;薛景博 | 2019-06-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-06-27 | |
经理备案 | 郑留强 | 薛景博 | 2019-06-27 |
执照副本变更 | 1 | 10 | 2019-03-19 |
董事备案 | 杨张峰,张丁元,郑留强 | 张丁元,郑留强,李国强 | 2019-03-19 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-09-06 |
经理备案 | 白钢(董事);曹建伟(董事长);常鹏(董事兼经理);韩学民(监事); | 韩学民(监事);杨张峰(董事长);张丁元(董事);郑留强(董事兼经理); | 2018-09-06 |
董事备案 | 白钢(董事);曹建伟(董事长);常鹏(董事兼经理);韩学民(监事); | 韩学民(监事);杨张峰(董事长);张丁元(董事);郑留强(董事兼经理); | 2018-09-06 |
法定代表人变更 | 常鹏 | 郑留强 | 2018-09-06 |
组织机构备案 | 白钢(董事);曹建伟(董事长);常鹏(董事兼经理);韩学民(监事); | 韩学民(监事);杨张峰(董事长);张丁元(董事);郑留强(董事兼经理); | 2018-09-06 |
更多>>视频联播