变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张科龙 | 李金龙 | 2021-12-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张科龙、王淑婷 | 张科龙、张建章 | 2019-07-26 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-07-26 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2019-07-23 | 2032-08-08 | 2019-07-26 |
更多>>视频联播