变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 陈路佳朱亮(职工代表)赵朝尧(主席)许华凯(职工代表)林欣农 | 倪晨勋薛云芳许婷婷杨瑜洁李婷 | 2021-06-22 |
监事备案 | 郑晖许华凯(职工代表)陈路佳李童童(职工代表)赵朝尧(主席) | 林欣农许华凯(职工代表)赵朝尧(主席)陈路佳朱亮(职工代表) | 2019-03-28 |
章程备案 | 旧章程 | 2018-10-30法定代表人变更,董事备案。 | 2018-11-01 |
经理备案 | 包国强 | 杨敬朝 | 2017-10-16 |
更多>>视频联播