变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:丁学文;证件号码:********;职位:董事兼总经理;姓名:曾俊豪;证件号码:********;职位:监事;姓名:李智诚;证件号码:********;职位:董事长;姓名:柯胜峯;证件号码:********;职位:董事;姓名:王季坤;证件号码:******************;职位:董事;姓名:钱树纲;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:丁学文;证件号码:********;职位:董事兼总经理;姓名:曾俊豪;证件号码:********;职位:监事;姓名:柯胜峯;证件号码:********;职位:董事;姓名:王季坤;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王定义;证件号码:********;职位:董事长;姓名:钱树纲;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-01-07 |
法定代表人变更 | 李智诚 | 王定义 | 2021-01-07 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:常州光阳摩托车有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:弘光投资股份有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:浙江杭州青山湖科技城投资建设发展有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:浙江省产业基金有限公司;出资额:****万;百分比:**%; | 企业名称:常州光阳摩托车有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:弘光投资股份有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:浙江杭州青山湖科技城投资建设发展有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:浙江省产业基金有限公司;出资额:****万;百分比:**%; | 2021-01-07 |
高级管理人员备案 | 姓名:丁学文;证件号码:********;职位:董事兼总经理;姓名:曾俊豪;证件号码:********;职位:监事;姓名:李智诚;证件号码:********;职位:董事长;姓名:柯胜峯;证件号码:********;职位:董事;姓名:钱树纲;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄小兵;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:丁学文;证件号码:********;职位:董事兼总经理;姓名:曾俊豪;证件号码:********;职位:监事;姓名:李智诚;证件号码:********;职位:董事长;姓名:柯胜峯;证件号码:********;职位:董事;姓名:王季坤;证件号码:******************;职位:董事;姓名:钱树纲;证件号码:******************;职位:董事; | 2019-12-25 |
章程备案 | 2019-12-25 | ||
出资日期备案 | 企业名称:常州光阳摩托车有限公司;出资日期:;企业名称:弘光投资股份有限公司;出资日期:;企业名称:浙江杭州青山湖科技城投资建设发展有限公司;出资日期:;企业名称:浙江省产业基金有限公司;出资日期:; | 企业名称:常州光阳摩托车有限公司;出资日期:;企业名称:弘光投资股份有限公司;出资日期:;企业名称:浙江杭州青山湖科技城投资建设发展有限公司;出资日期:2016-08-29;企业名称:浙江省产业基金有限公司;出资日期:; | 2019-12-25 |
住所变更 | 临安市青山湖街道大园路***号科创大楼*幢****-**室 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路***号科创大楼*幢****-**室 | 2018-11-29 |
法定代表人变更 | 李英仁 | 李智诚 | 2018-11-29 |
更多>>视频联播