变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所变更 | 佛山市顺德区容桂街道容山居委会东堤路合和商业大厦15楼 | 广东省佛山市顺德区容桂街道红星社区文海西路16号龙光尚街大厦2座1611号(住所申报) | 2021-08-17 |
章程备案 | 章程 | 补充章程 | 2021-08-17 |
章程备案 | 章程 | 2020-08-18 | |
企业类型变更 | 有限责任公司(中外合资) | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 2020-08-18 |
高级管理人员备案 | 徐文金,董事;芮代平,副董事长;黄志坚,董事;钟宏斌,监事;于延贵,总经理;王欣,董事长;陈劲慧,董事 | 芮代平,副董事长;黄志坚,董事;钟宏斌,监事;于延贵,总经理;陈劲慧,董事;刘亚平,董事长;朱庆强,董事 | 2020-08-18 |
法定代表人变更 | 王欣 | 刘亚平 | 2020-08-18 |
章程备案 | 章程 | 2020-08-15 | |
企业类型变更 | 有限责任公司(中外合资) | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 2020-08-15 |
法定代表人变更 | 王欣 | 刘亚平 | 2020-08-15 |
股东备案 | 徐文金,董事;芮代平,副董事长;黄志坚,董事;钟宏斌,监事;于延贵,总经理;王欣,董事长;陈劲慧,董事 | 芮代平,副董事长;黄志坚,董事;钟宏斌,监事;于延贵,总经理;陈劲慧,董事;朱庆强,董事;刘亚平,董事长 | 2020-08-15 |
投资总额变更 | 60000.0000 | 140.0000 | 2019-11-01 |
注册资本(金)变更 | 20000.0000 | 100.0000 | 2019-11-01 |
法定代表人变更 | 包俊 | 王欣 | 2019-05-27 |
股东备案 | 包俊,董事长;冯玉清,董事;黄志坚,董事;钟宏斌,监事;于延贵,总经理;芮代平,副董事长;徐文金,董事 | 陈劲慧,董事;黄志坚,董事;王欣,董事长;钟宏斌,监事;于延贵,总经理;芮代平,副董事长;徐文金,董事 | 2019-05-27 |
章程备案 | 章程 | 2018-06-08 | |
法定代表人变更 | 江建平 | 包俊 | 2018-06-08 |
股东备案 | 冯玉清,董事;黄常谦,董事;江建平,董事长、法定代表人;王荣涛,副董事长,总经理;徐文金,董事;杨德志,监事 | 包俊,董事长;冯玉清,董事;黄志坚,董事;徐文金,董事;于延贵,总经理;钟宏斌,监事;芮代平,副董事长 | 2018-06-08 |
更多>>视频联播