变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:孙乐非;董事:陈敏;董事:欧汝尧;董事:王蓉;董事:高峰;董事:余绍海;董事:冯瑞青;董事:谢金龙; | 董事:陈敏;董事:高峰;董事:谢金龙;董事:余绍海;董事:张泉源;董事:王蓉;董事:欧汝尧;董事:冯瑞青; | 2018-09-13 |
章程备案 | 2017-11-01 | 2018-06-26 | 2018-08-17 |
2018-08-17 | |||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙华新区观湖南大富社区虎地排118号锦绣大地8号楼3层B区、4层 | 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区虎地排118号锦绣大地8号楼301B、401 | 2018-08-17 |
医疗器械领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;商务咨询、企业管理咨询、财务咨询、商品信息咨询(以上均不含限制项目);教育培训。 | 医疗器械领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;商务咨询、企业管理咨询、财务咨询、商品信息咨询(以上均不含限制项目);医学模型设计与制作、教育培训、会务服务。 | 2018-01-26 | |
章程备案 | 2017-03-18 | 2017-11-01 | 2018-01-26 |
2018-01-26 | |||
其他事项备案 | 工商联络员:张宇迪; | 工商联络员:张宇迪; | 2017-08-04 |
2017-05-31 | |||
章程备案 | 2016-10-17 | 2017-03-18 | 2017-05-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:余绍海;董事:高峰;董事:王志新;董事:黎昌仁;董事:谢金龙;董事:王蓉; | 董事:高峰;董事:欧汝尧;董事:孙乐非;董事:王蓉;董事:余绍海;董事:冯瑞青;董事:陈敏;董事:谢金龙; | 2017-05-31 |
其他事项备案 | 其他:王蓉;其他:高峰;其他:王志新;工商联络员:张宇迪;其他:黎昌仁;其他:谢金龙;其他:余绍海; | 其他董事:高峰;工商联络员:张宇迪;其他董事:欧汝尧;其他董事:孙乐非;其他董事:王蓉;其他董事:余绍海;其他董事:冯瑞青;其他董事:陈敏;其他董事:谢金龙; | 2017-05-31 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-12-30 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 6888 | 7909.32 | 2016-12-30 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-09-27 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙岗区布吉街道上水径下七块达成工业区办公研发楼第六层 | 深圳市龙华新区观湖南大富社区虎地排118号锦绣大地8号楼3层B区、4层 | 2016-09-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 副总经理:谢金龙;董事:谢金龙;监事:陈姜林;监事:曾胜山;董事长:郑文;董事:王志新;监事:李友杰;董事:王蓉;总经理:郑文;副总经理:唐小军;副总经理:高峰;副总经理:王蓉;董事:余绍海;副总经理:熊伟; | 副总经理:熊伟;总经理:郑文;副总经理:王蓉;董事长:郑文;董事:王蓉;董事:谢金龙;副总经理:高峰;董事:黎昌仁;监事:陈姜林;董事:高峰;董事:王志新;监事:李友杰;监事:曾胜山;副总经理:谢金龙;董事:余绍海; | 2016-07-04 |
其他事项备案 | 审批文件名称:无、审批文件号:无;审批文件名称:无、审批文件号:无; | 审批文件名称:无、审批文件号:无;审批文件名称:无、审批文件号:无;审批文件名称:《医疗器械经营企业许可证》、审批文件号:无; | 2016-07-04 |
其他事项备案 | 总经理:高峰;工商联络员:姚林林;总经理:王蓉;其他董事:王蓉;总经理:唐小军;监事:陈姜林;监事:李友杰;其他董事:谢金龙;其他董事:王志新;总经理:熊伟;总经理:郑文;总经理:谢金龙;董事长:郑文;其他董事:余绍海;监事:曾胜山; | 董事长:郑文;其他董事:高峰;其他董事:余绍海;总经理:高峰;其他董事:王志新;监事:李友杰;其他董事:黎昌仁;总经理:熊伟;监事:曾胜山;总经理:郑文;总经理:王蓉;总经理:谢金龙;工商联络员:张宇迪;其他董事:王蓉;其他董事:谢金龙;监事:陈姜林; | 2016-07-04 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5600 | 6888 | 2016-07-04 |
更多>>视频联播