变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 靳超 | 李明 | 2021-05-17 |
负责人变更 | 何宏 | 靳超 | 2020-11-25 |
联络员备案 | 方亮 | 吴志坚 | 2020-11-25 |
负责人变更 | 谢少波 | 何宏 | 2017-03-06 |
负责人变更 | 孙炳章 | 谢少波 | 2016-02-17 |
联络员备案 | 无 | 方亮 | 2016-01-20 |
增、补、换照 | 电子营业执照数:1本 | 2016-01-20 | |
负责人变更 | 孙炳章 | 孙炳章 | 2014-09-04 |
增、补、换照 | 旧照350100100004649 | 新照350100100004649 | 2014-09-04 |
企业类型变更 | 股份有限公司分公司(非上市、国有控股) | 股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) | 2014-09-04 |
更多>>视频联播